变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
企业类型变更 | 其他股份有限公司分公司(非上市) | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 2020-10-23 |
负责人变更 | 徐彪 | 冯武 | 2019-04-01 |
经营场所变更 | 中国(上海)自由贸易试验区丁香路1176号1层 | 上海市宝山区真华路1165号 | 2019-03-19 |
负责人变更 | 王申容 | 徐彪 | 2018-01-29 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
企业类型变更 | 其他股份有限公司分公司(非上市) | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 2020-10-23 |
负责人变更 | 徐彪 | 冯武 | 2019-04-01 |
经营场所变更 | 中国(上海)自由贸易试验区丁香路1176号1层 | 上海市宝山区真华路1165号 | 2019-03-19 |
负责人变更 | 王申容 | 徐彪 | 2018-01-29 |
更多>>视频联播