变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 2014-07-10 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2014-04-25 | ||
注册资本 | 300万元 | 500万元 | 2016-11-09 |
企业名称 | 北京鸿嘉物业管理有限公司 | 北京中关村鸿嘉物业服务有限公司 | 2016-02-16 |
法定代表人 | 潘世信 | 许正文 | 2014-04-25 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 2014-07-10 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2014-04-25 | ||
注册资本 | 300万元 | 500万元 | 2016-11-09 |
企业名称 | 北京鸿嘉物业管理有限公司 | 北京中关村鸿嘉物业服务有限公司 | 2016-02-16 |
法定代表人 | 潘世信 | 许正文 | 2014-04-25 |
更多>>视频联播