变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 范雯(董事)、叶卫东(董事)、姚丹(监事)、朱志强(董事长兼总经理)、黄佳晖(董事)、彭蕊(董事) | 赵家华(监事)、李伟峰(总经理)、叶卫东(执行董事) | 2022-07-15 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 监利县工业园区玉沙大道(南) | 湖北省荆州市监利市容城镇玉沙大道166号 | 2022-07-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 朱志强 | 叶卫东 | 2022-07-15 |
章程备案 | 2022-07-15 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 范雯(董事)、周伟(董事)、姚丹(监事)、朱志强(董事长)、黄佳晖(董事)、阳继国(董事) | 范雯(董事)、叶卫东(董事)、姚丹(监事)、朱志强(董事长兼总经理)、黄佳晖(董事)、彭蕊(董事) | 2020-10-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张春平 | 阳继国、黄佳晖、周伟、姚丹、朱志强 | 2017-07-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张春平 | 朱志强 | 2017-07-06 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000 | 1666.700000 | 2016-11-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 湖北银丰实业集团有限责任公司:100%; | 湖北银丰置业服务有限责任公司:40%;湖北银丰实业集团有限责任公司:59.99%; | 2016-11-03 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2016-11-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张春平; | 2016-01-07 | |
联络员备案 | 朱欢欢; | 2016-01-07 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈大忠 | 张春平 | 2016-01-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张春平 | 陈大忠 | 2015-04-20 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2015-04-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 湖北银丰纺织有限责任公司:1%;湖北银丰实业集团有限责任公司:99%; | 湖北银丰实业集团有限责任公司:100%; | 2015-04-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 冯汝洪 | 张春平 | 2014-06-09 |
更多>>视频联播