变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 1 | 2023-03-07 | |
营业年限/保留期限(名称调整) | 2050-07-07 | 2022-08-31 | |
董事监事经理变更 | 姓名:霍士强,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:陈兴良,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李兆峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:蔡洪民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王靖淳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:黄继波,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:吕传祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:张明辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:路振刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:周成城,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙文胜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:穆永胜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王贵林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:韩晓林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:高俊杨,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:吕少杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李渊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王志祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:马龙彪,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:高嵩,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:霍士强,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:陈兴良,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李兆峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:蔡洪民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王靖淳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:黄继波,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:吕传祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:张明辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:路振刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:周成城,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙文胜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:穆永胜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王贵林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:韩晓林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:吕少杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李渊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王志祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:马龙彪,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:马龙彪,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:高嵩,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:张运山,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 2020-08-07 |
股东发起人(股权)变更 | 股东(发起人)名称:国网新源控股有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:21489.68万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-03-21,股东(发起人)名称:吉林省新能源开发有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:9480.3万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-03-21,股东(发起人)名称:敦化市财政投资有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(非公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:9480.3万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-03-21,股东(发起人)名称:国网吉林省电力有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:16433.72万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-03-21,股东(发起人)名称:国网辽宁省电力有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:3160.5万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-03-21,股东(发起人)名称:国网黑龙江省电力有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:3160.5万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-03-21, | 股东(发起人)名称:国网新源控股有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:30190.68万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-04-12,股东(发起人)名称:吉林省新能源开发有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:13318.3万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-04-12,股东(发起人)名称:敦化市财政投资有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(非公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:13318.3万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-04-12,股东(发起人)名称:国网吉林省电力有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:23086.72万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-04-12,股东(发起人)名称:国网辽宁省电力有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:4440.5万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-04-12,股东(发起人)名称:国网黑龙江省电力有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:4440.5万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-04-12, | 2019-05-29 |
省 | 220000 | 220000 | 2017-05-27 |
股东发起人(股权)变更 | 股东名称:国网新源控股有限公司;,股东名称:吉林省电力有限公司;,股东名称:黑龙江省电力有限公司;,股东名称:辽宁省电力有限公司;,股东名称:敦化市财政投资有限公司;,股东名称:吉林省新能源投资有限公司; | 股东名称:国网新源控股有限公司;,股东名称:国网吉林省电力有限公司;,股东名称:国网黑龙江省电力有限公司;,股东名称:国网辽宁省电力有限公司;,股东名称:敦化市财政投资有限公司;,股东名称:吉林省新能源投资有限公司; | 2015-03-06 |
法定代表人变更 | 张振有 | 黄悦照 | 2015-03-06 |
更多>>视频联播