变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘立东 | 韦志余 | 2020-04-03 |
其他事项备案 | 18978008188 | 13659620282 | 2019-07-10 |
联络员备案 | 韦英玲 | 谭平 | 2019-07-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 覃玉权 | 刘立东 | 2019-07-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 覃富健 | 覃玉权 | 2017-06-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘辉俊 | 覃富健 | 2014-06-30 |
更多>>视频联播