变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 姚志阳 | 曹芳芳 | 2023-04-28 |
法定代表人变更 | 尹宽 | 姚志阳 | 2021-05-26 |
法定代表人变更 | 陈洪波 | 朱秋红 | 2015-09-01 |
负责人变更 | 李彬 | 陈洪波 | 2014-07-22 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 姚志阳 | 曹芳芳 | 2023-04-28 |
法定代表人变更 | 尹宽 | 姚志阳 | 2021-05-26 |
法定代表人变更 | 陈洪波 | 朱秋红 | 2015-09-01 |
负责人变更 | 李彬 | 陈洪波 | 2014-07-22 |
更多>>视频联播