变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王建明,卢进,岳喜成,李少军,苏州多元企业管理咨询有限公司,曹倡娥,合肥易钧财赢投资管理中心(有限合伙),上海易成实业投资集团有限公司,长兴泰明秦投资中心(有限合伙),杨春雨,宁波兆亿投资合伙企业(有限合伙),金明,常德沅澧产业投资控股有限公司,上海云部落易津创业投资中心(有限合伙),常德易津新能源汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙),喻问槟,金光耀,唐晓峰,浦北县开发投资集团有限公司 | 王建明,卢进,岳喜成,李少军,苏州多元企业管理咨询有限公司,曹倡娥,合肥易钧财赢投资管理中心(有限合伙),上海易成实业投资集团有限公司,长兴泰明秦投资中心(有限合伙),杨春雨,金明,常德沅澧产业投资控股有限公司,上海云部落易津创业投资中心(有限合伙),常德易津新能源汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙),喻问槟,宁波兆亿投资合伙企业(有限合伙),唐晓峰,浦北县开发投资集团有限公司,陈晓萍 | 2021-07-07 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 苏州工业园区东长路88号G2幢9F901室 | 苏州工业园区东旺路8号6幢2楼210室 | 2020-04-21 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1440.519500 | 1555.216700 | 2018-12-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王建明,卢进,岳喜成,李少军,苏州多元投资管理有限公司,曹倡娥,合肥易钧财赢投资管理中心(有限合伙),上海易成实业投资集团有限公司,长兴泰明秦投资中心(有限合伙),陈方明,金明,常德沅澧产业投资控股有限公司,上海云部落易津创业投资中心(有限合伙),上海易津财庆子创业投资中心(有限合伙),喻问槟,宁波兆亿投资合伙企业(有限合伙),金光耀,唐晓峰 | 王建明,卢进,岳喜成,李少军,苏州多元企业管理咨询有限公司,曹倡娥,合肥易钧财赢投资管理中心(有限合伙),上海易成实业投资集团有限公司,长兴泰明秦投资中心(有限合伙),杨春雨,金明,常德沅澧产业投资控股有限公司,上海云部落易津创业投资中心(有限合伙),常德易津新能源汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙),喻问槟,宁波兆亿投资合伙企业(有限合伙),金光耀,唐晓峰,浦北县开发投资集团有限公司 | 2018-12-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王建明,卢进,岳喜成,李少军,苏州多元投资管理有限公司,王哲军,曹倡娥,合肥易钧财赢投资管理中心(有限合伙),上海易成实业投资有限公司,长兴泰明秦投资中心(有限合伙),陈方明,金明,常德沅澧产业投资控股有限公司,上海云部落易津创业投资中心(有限合伙),上海易津财庆子创业投资中心(有限合伙),喻问槟,宁波兆亿投资合伙企业(有限合伙),金光耀,唐晓峰 | 王建明,卢进,岳喜成,李少军,苏州多元投资管理有限公司,曹倡娥,合肥易钧财赢投资管理中心(有限合伙),上海易成实业投资集团有限公司,长兴泰明秦投资中心(有限合伙),陈方明,金明,常德沅澧产业投资控股有限公司,上海云部落易津创业投资中心(有限合伙),上海易津财庆子创业投资中心(有限合伙),喻问槟,宁波兆亿投资合伙企业(有限合伙),金光耀,唐晓峰 | 2018-02-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王建明,卢进,岳喜成,李少军,苏州多元投资管理有限公司,王哲军,曹倡娥,喻问槟,金光耀,合肥易钧财赢投资管理中心(有限合伙),上海易成实业投资有限公司,常德沅澧产业投资控股有限公司,上海云部落易津创业投资中心(有限合伙),长兴泰明秦投资中心(有限合伙),上海易津财庆子创业投资中心(有限合伙),宁波兆亿投资合伙企业(有限合伙),陈方明,金明,唐晓峰 | 王建明,卢进,岳喜成,李少军,苏州多元投资管理有限公司,曹倡娥,合肥易钧财赢投资管理中心(有限合伙),上海易成实业投资集团有限公司,长兴泰明秦投资中心(有限合伙),陈方明,金明,常德沅澧产业投资控股有限公司,上海云部落易津创业投资中心(有限合伙),上海易津财庆子创业投资中心(有限合伙),喻问槟,宁波兆亿投资合伙企业(有限合伙),金光耀,唐晓峰 | 2018-02-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王建明,卢进,岳喜成,李少军,苏州多元投资管理有限公司,王哲军,曹倡娥,合肥易钧财赢投资管理中心(有限合伙),上海易成实业投资有限公司,长兴泰明秦投资中心(有限合伙),金明,陈方明 | 王建明,卢进,岳喜成,李少军,苏州多元投资管理有限公司,王哲军,曹倡娥,合肥易钧财赢投资管理中心(有限合伙),上海易成实业投资有限公司,长兴泰明秦投资中心(有限合伙),陈方明,金明,常德沅澧产业投资控股有限公司,上海云部落易津创业投资中心(有限合伙),上海易津财庆子创业投资中心(有限合伙),喻问槟,宁波兆亿投资合伙企业(有限合伙),金光耀,唐晓峰 | 2017-12-14 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1224.459000 | 1440.519500 | 2017-12-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王建明,卢进,岳喜成,李少军,苏州多元投资管理有限公司,王哲军,曹倡娥,合肥易钧财赢投资管理中心(有限合伙),上海易成实业投资有限公司,长兴泰明秦投资中心(有限合伙),陈方明 | 王建明,卢进,岳喜成,李少军,苏州多元投资管理有限公司,王哲军,曹倡娥,合肥易钧财赢投资管理中心(有限合伙),上海易成实业投资有限公司,长兴泰明秦投资中心(有限合伙),陈方明,金明 | 2017-09-26 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1212.211700 | 1224.459000 | 2017-09-26 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1194.029900 | 1212.211700 | 2017-08-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王建明,卢进,岳喜成,李少军,苏州多元投资管理有限公司,王哲军,曹倡娥,合肥易钧财赢投资管理中心(有限合伙),上海易成实业投资有限公司,长兴泰明秦投资中心(有限合伙) | 王建明,卢进,岳喜成,李少军,苏州多元投资管理有限公司,王哲军,曹倡娥,合肥易钧财赢投资管理中心(有限合伙),上海易成实业投资有限公司,长兴泰明秦投资中心(有限合伙),陈方明 | 2017-08-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王建明,卢进,岳喜成,李少军,苏州多元投资管理有限公司,王哲军 | 王建明,卢进,岳喜成,李少军,苏州多元投资管理有限公司,王哲军,曹倡娥,合肥易钧财赢投资管理中心(有限合伙),上海易成实业投资有限公司,长兴泰明秦投资中心(有限合伙) | 2017-04-11 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 研发、销售:新能源产品及材料;销售:电子控制系统及配件、动力系统集成及配件、传动设备及配件;提供相关产品的技术咨询、技术服务、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 研发、销售:新能源产品及材料;销售:电子控制系统及配件、动力系统集成及配件、传动设备及配件、新能源汽车;提供相关产品的技术咨询、技术服务、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;租赁:新能源汽车和电池。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-04-11 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000.000000 | 1194.029900 | 2017-04-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王建明,卢进,岳喜成,李少军,苏州多元投资管理有限公司 | 王建明,卢进,岳喜成,李少军,苏州多元投资管理有限公司,王哲军 | 2016-05-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王建明,卢进,袁家超,岳喜成,苏州多元投资管理有限公司 | 王建明,卢进,岳喜成,李少军,苏州多元投资管理有限公司 | 2016-01-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王建明,岳喜成,袁家超,卢进 | 王建明,卢进,袁家超,岳喜成,苏州多元投资管理有限公司 | 2015-12-18 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100.000000 | 1000.000000 | 2015-12-18 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 苏州高新区科灵路78号 | 苏州工业园区东长路88号G2幢9F901室 | 2015-04-20 |
更多>>视频联播