变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2019-12-14;任职起始日期:2016-12-15;姓名:李胜国;国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-06-06 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2019-12-14;任职起始日期:2016-12-15;姓名:王洪超;国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-06-06 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-04-27;任职起始日期:2020-04-28;姓名:董磊;中国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-06-06 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2019-12-14;任职起始日期:2016-12-15;姓名:王洪宇;国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-06-06 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2022-11-16;姓名:刘春鑫;国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-06-06 |
高级管理人员备案 | 空 | 兰天 | 2023-06-06 |
高级管理人员备案 | 空 | 李继秀 | 2023-06-06 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2019-12-14;任职起始日期:2016-12-15;姓名:岳文竹;国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-06-06 |
高级管理人员备案 | 空 | 李英明 | 2023-06-06 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2025-11-15;任职起始日期:2022-11-16;姓名:刘春鑫;国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-06-06 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2025-11-15;任职起始日期:2022-11-16;姓名:纪新芝;国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-06-06 |
高级管理人员备案 | 空 | 田坤 | 2023-06-06 |
高级管理人员备案 | 空 | 董磊 | 2023-06-06 |
高级管理人员备案 | 空 | 谢树松 | 2023-06-06 |
高级管理人员备案 | 空 | 周乐明 | 2023-06-06 |
高级管理人员备案 | 空 | 王宁 | 2022-11-16 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2020-09-19;任职起始日期:2017-09-20;姓名:李继秀;国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2022-11-16 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-04-27;任职起始日期:2020-04-28;姓名:徐志伟;国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2022-11-16 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2024-10-07;任职起始日期:2021-10-08; | 任职截止日期:2025-11-15;任职起始日期:2022-11-16; | 2022-11-16 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2020-09-19;任职起始日期:2017-09-20; | 任职截止日期:2025-11-15;任职起始日期:2022-11-16; | 2022-11-16 |
更多>>视频联播