变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-10-13 | |
经营范围 | 软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;网络技术的研究、开发;软件测试服务;多媒体设计服务;家具设计服务;策划创意服务;广告业;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 计算机系统服务;数据处理服务;数字内容制作服务(不含出版发行);信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;数字文化创意软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;软件开发;大数据服务;网络技术服务;互联网安全服务;互联网数据服务;物联网应用服务;数字文化创意内容应用服务;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);市场营销策划;咨询策划服务;平面设计;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务 | 2021-10-13 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2021-05-25 |
股东变更 | 东莞市达晨创景股权投资合伙企业(有限合伙),富海玖仟(芜湖)创业投资基金(有限合伙),富海深湾(深圳)天使叁号创业投资基金(有限合伙),广州大糖兄弟网络科技合伙企业(有限合伙),徐红虎,北京微光股权投资合伙企业(有限合伙) | 北京微光股权投资合伙企业(有限合伙),东莞市达晨创景股权投资合伙企业(有限合伙),富海玖仟(芜湖)创业投资基金(有限合伙),富海深湾(深圳)天使叁号创业投资基金(有限合伙),徐红虎,广东天安新材料股份有限公司,广州大糖兄弟网络科技合伙企业(有限合伙) | 2021-05-25 |
注册资本(金)变更 | 113.6364万元(人民币) | 119.6172万元(人民币) | 2021-05-25 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-05-25 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-03-30 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市海珠区琶洲大道83号5层自编502房(仅限办公用途) | 广州市海珠区琶洲大道83号5层自编509房(仅限办公) | 2020-03-30 |
股东变更 | 广州大糖兄弟网络科技合伙企业(有限合伙),富海深湾(深圳)天使叁号创业投资基金(有限合伙),徐红虎,北京微光股权投资合伙企业(有限合伙),富海玖仟(芜湖)创业投资基金(有限合伙) | 广州大糖兄弟网络科技合伙企业(有限合伙),富海深湾(深圳)天使叁号创业投资基金(有限合伙),徐红虎,北京微光股权投资合伙企业(有限合伙),富海玖仟(芜湖)创业投资基金(有限合伙),东莞市达晨创景股权投资合伙企业(有限合伙) | 2020-03-30 |
注册资本(金)变更 | 100万元(人民币) | 113.6364万元(人民币) | 2020-03-30 |
董事备案 | 刘扬,吴宵光,徐红虎,陈治军,李光 | 陈治军,李光,刘扬,吴宵光,徐红虎,黄跃卫,李雪玉 | 2020-03-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-03-02 | |
股东变更 | 富海深湾(深圳)天使叁号创业投资基金(有限合伙),广东腾南网络信息科技有限公司,徐红虎,北京微光股权投资合伙企业(有限合伙),富海玖仟(芜湖)创业投资基金(有限合伙) | 广州大糖兄弟网络科技合伙企业(有限合伙),富海深湾(深圳)天使叁号创业投资基金(有限合伙),徐红虎,北京微光股权投资合伙企业(有限合伙),富海玖仟(芜湖)创业投资基金(有限合伙) | 2020-03-02 |
住所(经营场所)变更 | 广州市越秀区东风东路733(1)号自编4楼431 | 广州市海珠区琶洲大道83号5层自编502房(仅限办公用途) | 2018-06-06 |
资金数额变更 | 14.2857(单位:万元) | 100.0000(单位:万元) | 2018-06-06 |
经理备案 | 李光,监事,选举,;徐红虎,执行董事兼经理,选举,是; | 陈海琪,监事,选举,;陈治军,董事,选举,;李光,董事,选举,;刘扬,董事,选举,;吴宵光,董事,选举,;徐红虎,董事长兼经理,选举,是; | 2018-02-09 |
组织机构备案 | 李光(监事);徐红虎(执行董事兼经理); | 陈海琪(监事);陈治军(董事);李光(董事);刘扬(董事);吴宵光(董事);徐红虎(董事长兼经理); | 2018-02-09 |
董事备案 | 李光,监事,选举,;徐红虎,执行董事兼经理,选举,是; | 陈海琪,监事,选举,;陈治军,董事,选举,;李光,董事,选举,;刘扬,董事,选举,;吴宵光,董事,选举,;徐红虎,董事长兼经理,选举,是; | 2018-02-09 |
董事备案 | 李光(监事);徐红虎(执行董事兼经理); | 陈海琪(监事);陈治军(董事);李光(董事);刘扬(董事);吴宵光(董事);徐红虎(董事长兼经理); | 2018-02-09 |
组织机构备案 | 李光,监事,选举,;徐红虎,执行董事兼经理,选举,是; | 陈海琪,监事,选举,;陈治军,董事,选举,;李光,董事,选举,;刘扬,董事,选举,;吴宵光,董事,选举,;徐红虎,董事长兼经理,选举,是; | 2018-02-09 |
更多>>视频联播