变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 林佳、黄娟、范飞龙、韩鹤宇、林建华、章银先、胡守荣、黄娟、田婧 | 林佳、黄娟、范飞龙、滕晓珍、林建华、章银先、胡守荣、黄娟、田婧 | 2022-12-22 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-07-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 林建华(董事长兼总经理)、章银先(董事)、胡守荣(监事)、黄娟(董事) | 林佳(董事)、黄娟(总经理)、范飞龙(董事)、韩鹤宇(监事)、林建华(董事长)、章银先(董事)、胡守荣(监事)、黄娟(董事)、田婧(监事) | 2020-07-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 三川能源集团有限公司:94%;桐乡申万交投西部机遇三号股权投资基金合伙企业(有限合伙):6%; | 桐乡申万交投西部机遇三号股权投资基金合伙企业(有限合伙):6%;三川能源集团有限公司:66.1929%;山南市义源能源管理有限公司:11.8745%;景宁毅兴能源管理合伙企业(有限合伙):4.8281%;景宁和川投资管理合伙企业(有限合伙):2.414%;景宁和川二号能源管理合伙企业(有限合伙):3.2187%;景宁众川投资管理合伙企业(有限合伙):2.414%;金晓铮:0.4828%;王逸萌:0.3219%;杨建雄:0.2414%;杭州乐丰永京股权投资合伙企业(有限合伙):2.0117%; | 2019-10-28 |
联络员备案 | 张峰 | 许东 | 2019-09-25 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 景宁三川能源有限公司 | 三川能源(山南)有限公司 | 2019-09-25 |
更多>>视频联播