变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张鹏 | 吕焕军 | 2021-10-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 申慧颖 | 张鹏 | 2021-09-18 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 宜城市公园北路1号翠湖阳光城3楼# | 湖北省襄阳市宜城市襄沙大道96号楚豪时代天骄1号楼2楼 | 2020-06-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陶辉 | 许瑞波 | 2018-10-09 |
更多>>视频联播