变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他变更 | 姓名:毛瑞宇,职务:监事;姓名:蒋伦章,职务:经理;姓名:姚少萍,职务:执行董事; | 姓名:毛瑞宇,职务:执行董事;姓名:刘先辉,职务:监事;姓名:毛瑞宇,职务:经理; | 2021-08-13 |
法定代表人变更 | 蒋伦章 | 毛瑞宇 | 2021-08-13 |
注册资本(金)变更 | 50万元 | 55万元 | 2017-06-07 |
经营期限(营业期限)变更 | 2008-11-28至2018-11-27 | 2008-11-28至2028-11-27 | 2017-06-07 |
投资人(股权)变更 | 投资人:徐小勤,出资额:15万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2010-05-17;投资人:毛瑞宇,出资额:35万人民币,占70%,出资方式:货币,出资时间:2010-05-17; | 投资人:姚少萍,出资额:5万,占9.0909%,出资方式:货币,出资时间:2027-12-31;投资人:毛瑞宇,出资额:50万人民币,占90.9091%,出资方式:货币,出资时间:2010-05-17; | 2017-06-07 |
其他变更 | 姓名:徐小勤,职务:执行董事;姓名:毛瑞宇,职务:监事;姓名:蒋伦章,职务:经理; | 姓名:毛瑞宇,职务:监事;姓名:蒋伦章,职务:经理;姓名:姚少萍,职务:执行董事; | 2017-06-07 |
名称变更 | 广丰县润瑞资产管理有限公司 | 上饶市广丰区润瑞资产管理有限公司 | 2016-12-15 |
住所变更 | 江西省上饶市广丰县永丰街道裕丰大道商会大厦10楼 | 江西省上饶市广丰区永丰街道裕丰大道商会大厦10楼 | 2016-12-15 |
其他变更 | 注册号:361122210006145 | 91361122680940177B | 2016-12-15 |
经营范围变更 | 企业资产管理服务(以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营)**; | 企业资产管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**; | 2014-07-04 |
更多>>视频联播