变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2018-06-11 | 2018-12-07 | 2018-12-21 |
2018-12-21 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:高海乡;监事:戴敬明;监事:郑洪; | 监事:房绍业;监事:高海乡;监事:郑洪; | 2018-06-15 |
章程备案 | 2013-10-16 | 2018-06-11 | 2018-06-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:张健;监事:高海乡;监事:戴敬明;监事:郑洪; | 法定代表人:徐恩利;监事:高海乡;监事:郑洪;监事:房绍业; | 2018-06-15 |
2018-06-15 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:董方;董事:郝继霖;董事:汪运涛;监事:郑洪;董事:黄炯;董事长:张宝伍;董事:高圣元;董事:张健;监事:高海乡;监事:戴敬明;总经理:张健; | 董事长:张健;董事:郝继霖;监事:郑洪;董事:黄伟;董事:徐恩利;监事:高海乡;董事:汪运涛;总经理:徐恩利;董事:董方;监事:戴敬明;董事:黄炯; | 2015-12-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他董事:董方;其他董事:高圣元;法定代表人:张宝伍;其他董事:张健;其他董事:汪运涛;监事:高海乡;其他董事:黄炯;总经理:张健;监事:戴敬明;其他董事:郝继霖;董事长:张宝伍;监事:郑洪; | 其他董事:黄伟;董事长:张健;监事:戴敬明;其他董事:徐恩利;监事:郑洪;其他董事:郝继霖;其他董事:董方;法定代表人:张健;总经理:徐恩利;监事:高海乡;其他董事:汪运涛;其他董事:黄炯; | 2015-12-01 |
其他事项备案 | 91440300587937635Q | 2015-12-01 |
更多>>视频联播