变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2015-04-23 | 2019-10-10 | 2019-10-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-10-17 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:杨军;法定代表人:杨军; | 董事长:杨军;法定代表人:杨军; | 2018-09-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:杨军; | 董事长:杨军; | 2018-09-10 |
其他事项备案 | 914403003349628405 | 2016-08-17 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-08-17 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 新能源技术开发;合同能源管理;能源业投资、投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含证券、期货、保险及其它金融业务);电力设备的技术开发及销售。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)^电力设备的生产。 | 新能源技术开发;合同能源管理;能源业投资、投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含证券、期货、保险及其它金融业务);电力设备的技术开发及销售。电力项目投资(具体项目另行申报),售电业务,电动车充电服务。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)^电力设备的生产。 | 2016-07-20 |
其他事项备案 | 工商联络员:高丽丽; | 工商联络员:林虹欣; | 2016-07-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:刘飞鸣;监事:朱春晖;董事:周梅;董事长:杨军;总经理:刘飞鸣;董事:林浩; | 监事:朱春晖;总经理:陈晓丹;董事:陈晓丹;董事:杨忠;董事长:杨军; | 2016-05-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:润杨集团(深圳)有限公司、出资额:5000.000000、出资比例:50.000000;股东名称:周梅、出资额:1000.000000、出资比例:10.000000;股东名称:林浩、出资额:3000.000000、出资比例:30.000000;股东名称:刘飞鸣、出资额:1000.000000、出资比例:10.000000; | 股东名称:深圳市润迅实业有限公司、出资额:1500.000000、出资比例:15.000000;股东名称:深圳市润杨投资有限公司、出资额:8500.000000、出资比例:85.000000; | 2016-05-24 |
更多>>视频联播