变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 庄东煌 | 陈乐佳 | 2021-06-18 |
隶属企业变更 | 企业名称:财富证券有限责任公司注册号/统一社会信用代码:914300007406480210 | 企业名称:财信证券有限责任公司注册号/统一社会信用代码:914300007406480210 | 2020-03-25 |
名称变更 | 财富证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 | 财信证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 | 2020-03-25 |
名称变更 | 财富证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 财富证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 | 2019-06-05 |
工商登记联络员备案 | 洪晓芳 | 2019-06-05 | |
负责人变更 | 邓凌星 | 庄东煌 | 2019-06-05 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区天河路490号2412房自编之二(仅限办公用途) | 广州市天河区黄埔大道西100号之一1510房(仅限办公) | 2019-06-05 |
企业类型变更 | 有限责任公司分公司(自然人独资) | 其他有限责任公司分公司 | 2018-05-30 |
更多>>视频联播