变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 何力 | 汪饶华 | 2020-02-20 |
投资人(股权)变更 | 投资人:何力,出资额:990万,占99%,出资方式:货币,出资时间:2018-07-09;投资人:上饶市佳诚置业有限公司,出资额:10万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2018-07-09; | 投资人:上饶市佳诚置业有限公司,出资额:10万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2018-07-09;投资人:汪饶华,出资额:990万,占99%,出资方式:货币,出资时间:2018-07-09; | 2020-02-20 |
其他变更 | 姓名:何力,职务:执行董事;姓名:何力,职务:经理;姓名:李朝敏,职务:监事; | 姓名:汪饶华,职务:执行董事;姓名:汪饶华,职务:经理;姓名:李朝敏,职务:监事; | 2020-02-20 |
法定代表人变更 | 李朝波 | 何力 | 2018-07-10 |
投资人(股权)变更 | 投资人:李朝波,出资额:990万,占99%,出资方式:货币,出资时间:2016-04-16;投资人:李朝敏,出资额:10万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-18; | 投资人:何力,出资额:990万,占99%,出资方式:货币,出资时间:2018-07-09;投资人:上饶市佳诚置业有限公司,出资额:10万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2018-07-09; | 2018-07-10 |
其他变更 | 姓名:李朝敏,职务:监事;姓名:李朝波,职务:执行董事;姓名:李朝波,职务:经理; | 姓名:何力,职务:执行董事;姓名:何力,职务:经理;姓名:李朝敏,职务:监事; | 2018-07-10 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2018-07-10 |
其他变更 | 姓名:李朝波,职务:执行董事兼总经理;姓名:肖焰,职务:监事; | 姓名:李朝波,职务:执行董事兼总经理;姓名:李朝敏,职务:监事; | 2017-05-18 |
投资人(股权)变更 | 投资人:李朝波,出资额:1000万,占100%,出资方式:,出资时间:2015-03-24; | 投资人:李朝波,出资额:990万,占99%,出资方式:货币,出资时间:2015-03-24;投资人:李朝敏,出资额:10万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-18; | 2017-05-18 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-05-18 |
其他变更 | 913611000768609048 | 2016-03-15 | |
章程备案 | 章程备案 | 2015-04-27 | |
章程修正案备案 | 章程修正案备案 | 2015-04-27 | |
投资人(股权)变更 | 李朝波,出资100万人民币,占100.0%,实缴出资0万; | 李朝波,出资1000万,占100.0%,实缴出资0万; | 2015-04-17 |
注册资本(金)变更 | 100 | 1000 | 2015-04-17 |
经营范围变更 | 一般经营项目:日用百货、洗涤用品、化妆品、家居护理用品、包装材料、计算机软件及硬件、文化办公用品、体育用品批发、零售(以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营)。*; | 一般经营项目:日用百货、建材、五金、家电、家具(除实木)、化工产品(除易燃易爆、危险品)、机电产品、装饰材料、水暖材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)*; | 2015-04-17 |
其他变更 | 执行董事兼总经理,倪凌燕,***;监事,石翠华,***; | 执行董事兼总经理,李朝波,***;监事,肖焰,***; | 2015-04-14 |
投资人(股权)变更 | 倪凌燕,出资51万人民币,占51.0%,实缴出资51万;石翠华,出资49万人民币,占49.0%,实缴出资49万; | 李朝波,出资100万人民币,占100.0%,实缴出资0万; | 2015-04-14 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-04-14 |
法定代表人变更 | 倪凌燕; | 李朝波; | 2015-04-14 |
更多>>视频联播