变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2017-03-07 | 2018-05-21 | 2018-06-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:陈叶望;执行董事:黄俊康;总经理:黄俊康; | 总经理:练惠玲;执行董事:练惠玲;监事:张业基; | 2018-06-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 总经理:黄俊康;法定代表人:黄俊康;工商联络员:谢书旺;董事长:黄俊康;监事:陈叶望;股东:深圳市杰思隆电子有限公司; | 总经理:练惠玲;股东:;工商联络员:练惠玲;监事:张业基;董事长:练惠玲;法定代表人:练惠玲; | 2018-06-05 |
其他事项备案 | 总经理:黄俊康;法定代表人:黄俊康;工商联络员:谢书旺;董事长:黄俊康;监事:陈叶望;股东:深圳市杰思隆电子有限公司; | 总经理:练惠玲;股东:;工商联络员:练惠玲;监事:张业基;董事长:练惠玲;法定代表人:练惠玲; | 2018-06-05 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市杰思隆电子有限公司、出资额:303.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:深圳市石浪空调有限公司、出资额:303.000000、出资比例:100.000000; | 2018-06-05 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙岗区横岗街道大康社区沿河路23号 | 深圳市龙岗区横岗街道新亚洲广场新景苑H1号 | 2018-06-05 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2017-03-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:朱国威、出资额:136.350000、出资比例:45.000000;股东名称:朱炜健、出资额:30.300000、出资比例:10.000000;股东名称:张业基、出资额:136.350000、出资比例:45.000000; | 股东名称:深圳市杰思隆电子有限公司、出资额:303.000000、出资比例:100.000000; | 2017-03-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 股东:朱国威;总经理:朱国威;董事长:朱国威;股东:朱炜健;法定代表人:朱国威;股东:张业基; | 总经理:黄俊康;股东:;董事长:黄俊康;法定代表人:黄俊康; | 2017-03-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:朱国威;总经理:朱国威; | 执行董事:黄俊康;总经理:黄俊康; | 2017-03-14 |
章程备案 | 2015-09-25 | 2017-03-07 | 2017-03-14 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙岗区横岗街道新亚洲广场新秀苑E橦601 | 深圳市龙岗区横岗街道大康社区沿河路23号 | 2015-11-18 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2015-09-25 |
其他事项备案 | 9144030005049642XN | 2015-09-25 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:詹春松、出资额:303.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:朱炜健、出资额:30.300000、出资比例:10.000000;股东名称:张业基、出资额:136.350000、出资比例:45.000000;股东名称:朱国威、出资额:136.350000、出资比例:45.000000; | 2015-09-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:詹春松;监事:陈叶望;执行董事:詹春松; | 监事:陈叶望;执行董事:朱国威;总经理:朱国威; | 2015-09-25 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-09-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:詹春松;监事:陈叶望;股东:詹春松;总经理:詹春松;董事长:詹春松; | 股东:朱炜健;股东:张业基;监事:陈叶望;股东:朱国威;法定代表人:朱国威;总经理:朱国威;董事长:朱国威; | 2015-09-25 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3 | 303 | 2014-07-10 |
实收资本变更 | 3 | 303 | 2014-07-10 |
更多>>视频联播