变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
地址 | 深圳市福田区沙头街道滨河大道深业泰然水松大厦15C、15D | 深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4019号航天大厦A2008、2009、2010、2011单元 | 2020-07-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2019-06-21 | ||
2019-04-11 | |||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:王垚; | 法定代表人:秦锘; | 2019-04-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:廖光椿; | 法定代表人:王垚; | 2017-10-19 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区沙头街道滨河大道深业泰然水松大厦11D、15D | 深圳市福田区沙头街道滨河大道深业泰然水松大厦15C、15D | 2017-09-04 |
更多>>视频联播