变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
2019-04-01 | |||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:吴晓亮; | 法定代表人:张兵; | 2019-04-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:陈志雄; | 法定代表人:吴晓亮; | 2016-11-07 |
其他事项备案 | 91440300734168945E | 2016-01-18 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:蒋光明; | 法定代表人:陈志雄; | 2016-01-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:潘涛; | 法定代表人:蒋光明; | 2014-10-21 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2001-12-23,2014-09-05 | 2001-12-23,2034-09-04 | 2014-08-29 |
更多>>视频联播