变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 罗俊炜(监事);黄洋(董事);高升(董事长,经理);周剑(董事); | 黄洋(监事);高升(执行董事,经理); | 2021-04-20 |
章程备案 | 珠海灰谷科技有限公司章程2018-7-16; | 珠海灰谷科技有限公司章程2021-4-20; | 2021-04-20 |
股东变更 | 股东变更 | 2018-08-13 | |
高级管理人员备案 | 高升,董事长兼经理;刘斌,监事;董荣杰,董事;黄洋,董事 | 高升,董事长兼经理;黄洋,董事;周剑,董事;罗俊炜,监事 | 2018-08-13 |
章程修正案备案 | 珠海灰谷科技有限公司2015-06-03 | 珠海灰谷科技有限公司章程2018-7-16 | 2018-08-13 |
股东变更 | 股东变更 | 2015-06-09 | |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2015-06-09 |
章程修正案备案 | 珠海灰谷科技有限公司章程;珠海灰谷科技有限公司2015-04-20;珠海灰谷科技有限公司2015-05-22 | 珠海灰谷科技有限公司2015-06-03 | 2015-06-09 |
章程修正案备案 | 珠海灰谷科技有限公司章程;珠海灰谷科技有限公司2015-04-20 | 珠海灰谷科技有限公司2015-05-22 | 2015-06-01 |
注册资本(金)变更 | 100.000000 | 111.111100 | 2015-06-01 |
高级管理人员备案 | 高升,执行董事兼经理;李云,监事 | 高升,董事长兼经理;刘斌,监事;董荣杰,董事;黄洋,董事 | 2015-06-01 |
实收资本变更 | 11.111100 | 2015-06-01 | |
股东变更 | 股东变更 | 2015-06-01 | |
章程修正案备案 | 珠海灰谷科技有限公司章程 | 珠海灰谷科技有限公司2015-04-20 | 2015-04-20 |
高级管理人员备案 | 高升,执行董事;李云,监事;黄俊,经理 | 李云,监事;高升,执行董事兼经理 | 2015-04-20 |
股东变更 | 股东变更 | 2015-04-20 |
更多>>视频联播