变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 邓文国,王安东,周松 | 邓文国,周松,李家龙 | 2021-07-20 |
经理备案 | 王安东 | 李家龙 | 2021-07-20 |
法定代表人变更 | 王安东 | 李家龙 | 2021-07-20 |
董事备案 | 邓文国,韩曙光,王安东,周松 | 邓文国,王安东,周松 | 2021-03-11 |
监事备案 | 黄志伟 | 欧阳小青 | 2021-03-11 |
法定代表人变更 | 袁毅 | 王安东 | 2020-04-24 |
经理备案 | 袁毅 | 王安东 | 2020-04-24 |
董事备案 | 邓文国,韩曙光,袁毅,周松 | 邓文国,韩曙光,王安东,周松 | 2020-04-24 |
法定代表人变更 | 韩曙光 | 袁毅 | 2019-04-17 |
监事备案 | 马莉 | 黄志伟 | 2019-04-17 |
股东变更 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司;广州市方圆金控投资集团有限公司; | 广州方圆健康产业投资有限公司;广州市达瑞生物技术股份有限公司; | 2018-09-19 |
经理备案 | 邓文国(董事);韩曙光(董事长);马莉(监事);沈于阗(董事兼经理);周松(董事); | 邓文国(董事);韩曙光(董事长);马莉(监事);袁毅(董事兼经理);周松(董事); | 2018-07-23 |
董事备案 | 邓文国(董事);韩曙光(董事长);马莉(监事);沈于阗(董事兼经理);周松(董事); | 邓文国(董事);韩曙光(董事长);马莉(监事);袁毅(董事兼经理);周松(董事); | 2018-07-23 |
组织机构备案 | 邓文国(董事);韩曙光(董事长);马莉(监事);沈于阗(董事兼经理);周松(董事); | 邓文国(董事);韩曙光(董事长);马莉(监事);袁毅(董事兼经理);周松(董事); | 2018-07-23 |
组织机构备案 | 邓文国(董事);韩曙光(董事长);马莉(监事);沈于阗(董事兼经理);周松(董事);闫超(董事); | 邓文国(董事);韩曙光(董事长);马莉(监事);沈于阗(董事兼经理);周松(董事); | 2018-05-21 |
董事备案 | 邓文国(董事);韩曙光(董事长);马莉(监事);沈于阗(董事兼经理);周松(董事);闫超(董事); | 邓文国(董事);韩曙光(董事长);马莉(监事);沈于阗(董事兼经理);周松(董事); | 2018-05-21 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-05-21 |
组织机构备案 | 邓文国,董事,,;韩曙光,董事长,选举,是;马莉,监事,选举,;沈于阗,董事兼经理,选举,;周松,董事,选举,;闫超,董事,选举,; | 邓文国,董事,,;韩曙光,董事长,选举,是;马莉,监事,选举,;沈于阗,董事兼经理,选举,;周松,董事,选举,; | 2018-05-21 |
董事备案 | 邓文国,董事,,;韩曙光,董事长,选举,是;马莉,监事,选举,;沈于阗,董事兼经理,选举,;周松,董事,选举,;闫超,董事,选举,; | 邓文国,董事,,;韩曙光,董事长,选举,是;马莉,监事,选举,;沈于阗,董事兼经理,选举,;周松,董事,选举,; | 2018-05-21 |
资金数额变更 | 2000.0000(单位:万元) | 2500.0000(单位:万元) | 2018-01-31 |
更多>>视频联播