变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 穆岷 | 王晓敏 | 2022-01-27 |
股东变更 | 广州达安临床检验中心有限公司,上海达安医学检验所有限公司 | 云康健康产业集团有限公司 | 2020-11-04 |
工商登记联络员备案 | 钟嘉琪 | 2020-11-04 | |
监事备案 | 易欣荣 | 穆岷 | 2020-11-04 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-11-04 | |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2020-11-04 |
监事备案 | 刘红军 | 易欣荣 | 2020-07-01 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-09-26 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-07-05 |
更多>>视频联播