变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 章程备案 | 2018-02-01 | |
法定代表人变更 | 江建平 | 朱海明 | 2018-01-11 |
其他变更 | 姓名:熊中意,职务:副董事长,董事;姓名:闵小平,职务:监事;姓名:包俊,职务:董事;姓名:江建平,职务:董事长;姓名:代辉宇,职务:董事;姓名:赵宝军,职务:董事;姓名:赵宝军,职务:经理; | 姓名:赵宝军,职务:董事;姓名:朱海明,职务:经理;姓名:闵小平,职务:监事;姓名:田丰,职务:董事;姓名:朱海明,职务:董事长;姓名:代辉宇,职务:董事;姓名:熊中意,职务:副董事长,董事; | 2018-01-11 |
投资人(股权)变更 | 投资人:南昌市新建区旅游投资有限公司,出资额:835万人民币,占5%,出资方式:货币,出资时间:2020-03-21;投资人:合肥市第二建筑安装有限公司,出资额:167万人民币,占1%,出资方式:货币,出资时间:2020-03-21;投资人:中建国际投资(中国)有限公司,出资额:15698万人民币,占94%,出资方式:货币,出资时间:2020-03-21; | 投资人:中建国际投资(中国)有限公司,出资额:15698万人民币,占94%,出资方式:货币,出资时间:2020-03-21;投资人:南昌市新建区旅游投资有限公司,出资额:835万人民币,占5%,出资方式:货币,出资时间:2020-03-21;投资人:中建国际工程有限公司,出资额:167万人民币,占1%,出资方式:货币,出资时间:2020-03-21; | 2017-04-28 |
更多>>视频联播