变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人(股权)变更 | 投资人:邱庆珍,出资额:88万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2047-05-08; | 投资人:邱庆珍,出资额:44万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2047-05-08;投资人:林和秀,出资额:44万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2047-05-08; | 2018-11-19 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-11-19 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-08-16 |
其他变更 | 姓名:谢鸿亮,职务:监事;姓名:邱庆珍,职务:经理;姓名:邱庆珍,职务:执行董事; | 姓名:邱庆珍,职务:经理;姓名:邱庆珍,职务:执行董事;姓名:何二凤,职务:监事; | 2018-08-16 |
投资人(股权)变更 | 投资人:谢鸿亮,出资额:29.92万人民币,占34%,出资方式:货币,出资时间:2047-05-08;投资人:施火金,出资额:29.04万人民币,占33%,出资方式:货币,出资时间:2047-05-08;投资人:邱庆珍,出资额:29.04万人民币,占33%,出资方式:货币,出资时间:2047-05-08; | 投资人:邱庆珍,出资额:88万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2047-05-08; | 2018-08-16 |
法定代表人变更 | 谢鸿亮 | 邱庆珍 | 2018-03-20 |
其他变更 | 姓名:谢鸿亮,职务:执行董事;姓名:谢鸿亮,职务:经理;姓名:邱庆珍,职务:监事; | 姓名:谢鸿亮,职务:监事;姓名:邱庆珍,职务:经理;姓名:邱庆珍,职务:执行董事; | 2018-03-20 |
更多>>视频联播