变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:张辉勇;监事:李德庆;董事:刘锋;监事:刘文军;总经理:张辉勇;董事:李志红;监事:游丽英; | 监事:李德庆;董事长:张辉勇;董事:李志红;监事:谢家雄;监事:游丽英;总经理:张辉勇;董事:刘锋; | 2016-12-21 |
其他事项备案 | 91440300665878950T | 2016-05-23 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-05-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:张辉勇;董事:朱克林;监事:陈炽坤;总经理:张辉勇;监事:游丽英;董事:曾岸;监事:廖剑霖; | 监事:游丽英;董事长:张辉勇;监事:刘文军;监事:李德庆;董事:刘锋;总经理:张辉勇;董事:李志红; | 2015-08-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:曾岸;监事:游丽英;董事:朱克林;总经理:李正富;监事:陈炽坤;监事:廖剑霖;董事长:李正富; | 董事:曾岸;监事:廖剑霖;监事:陈炽坤;总经理:张辉勇;监事:游丽英;董事:朱克林;董事长:张辉勇; | 2014-09-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:陈炽坤;法定代表人:李正富;总经理:李正富;监事:游丽英;其他董事:朱克林;其他董事:曾岸;董事长:李正富;监事:廖剑霖; | 其他董事:曾岸;法定代表人:张辉勇;监事:廖剑霖;总经理:张辉勇;监事:游丽英;监事:陈炽坤;其他董事:朱克林;董事长:张辉勇; | 2014-09-23 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-06-24 |
更多>>视频联播