变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
保安服务。 | 保安服务(内容包括门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护) | 2019-12-03 | |
章程备案 | 2019-10-18 | 2019-11-22 | 2019-12-03 |
2019-12-03 | |||
许可经营项目变更 | 2019-12-03 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-10-23 | ||
章程备案 | 2019-05-20 | 2019-10-18 | 2019-10-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-10-23 | ||
2019-10-23 | |||
其他事项备案 | 2019-10-23 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2019-10-23 | ||
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5000 | 10000 | 2019-05-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-05-22 | ||
章程备案 | 2018-05-23 | 2019-05-20 | 2019-05-22 |
2019-05-22 | |||
章程备案 | 2015-03-12 | 2018-05-23 | 2018-05-24 |
2018-05-24 | |||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙华新区龙华街道东环二路南侧慧华园宿舍二楼207至216 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路69号慧华园1栋2层207至216 | 2018-05-24 |
其他事项备案 | 91440300326693337E | 2015-08-10 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:王兆生;总经理:王兆生;监事:莫莉花; | 副总经理:邱先辉;总经理:郑俊;监事:莫莉花;执行董事:郑俊; | 2015-08-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:王兆生;法定代表人:王兆生;监事:莫莉花;总经理:王兆生; | 总经理:邱先辉;总经理:郑俊;监事:莫莉花;董事长:郑俊;法定代表人:郑俊; | 2015-08-10 |
更多>>视频联播