变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2021-03-31 |
高级管理人员备案 | 方真(监事);郝明(执行董事);杜月强(经理); | 郭慧峰(经理,执行董事);冯纪元(监事); | 2021-03-31 |
股东变更 | 陈庆;王锦;陈梅;横琴京海信息咨询有限公司;郝明;方真;郭学全 | 广东国岳投资咨询中心(有限合伙);北京光彩熠熠管理咨询中心(有限合伙);国泰鑫和投资管理有限公司 | 2021-03-31 |
法定代表人变更 | 郝明 | 郭慧峰 | 2021-03-31 |
住所变更 | 珠海市横琴新区四塘村57号第4楼 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-68664(集中办公区) | 2021-02-01 |
股东变更 | 股东发生备案 | 2018-12-13 | |
住所变更 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-26033(集中办公区) | 珠海市横琴新区四塘村57号第4楼 | 2018-12-13 |
股东变更 | 股东发生变更 | 2018-12-13 | |
注册资本(金)变更 | 2750.000000 | 3350.000000 | 2018-12-13 |
股东变更 | 股东发生备案 | 2017-06-26 | |
章程备案 | 章程 | 2017-06-26 | |
注册资本(金)变更 | 200.000000 | 2750.000000 | 2017-06-26 |
股东变更 | 股东发生变更 | 2017-06-26 |
更多>>视频联播