变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经理备案 | 黄嘉辉 | 张翔 | 2021-07-08 |
董事备案 | 黄嘉辉,黄剑超,聂晶,张博超,庄希勤 | 张翔,聂晶,张博超,庄希勤,李雨桐 | 2020-09-10 |
董事备案 | 黄嘉辉,黄之骏,聂晶,张博超,庄希勤 | 黄嘉辉,聂晶,张博超,庄希勤,黄剑超 | 2020-07-31 |
董事备案 | 黄嘉辉,赖粤,聂晶,张博超,庄希勤 | 黄嘉辉,黄之骏,聂晶,张博超,庄希勤 | 2020-04-24 |
股东名称变更 | 广州南沙金融控股有限公司 | 广州南沙金融控股集团有限公司 | 2020-04-24 |
监事备案 | 郭晓东,萨咏欣,吴泽彬 | 郭晓东,黄建,吴泽彬 | 2020-04-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-04-24 | |
注册资本(金)变更 | 20408.2万元(人民币) | 40408.2万元(人民币) | 2019-06-21 |
董事备案 | 傅文波,廖江军,卢劲松,孙芝云,庄希勤 | 黄嘉辉,赖粤,聂晶,庄希勤,张博超 | 2019-04-24 |
监事备案 | 陈仲凯,梁薇,郑晖 | 郭晓东,萨咏欣,吴泽彬 | 2019-04-24 |
经理备案 | 黄嘉辉 | 2019-04-24 | |
法定代表人变更 | 丁海 | 庄希勤 | 2019-04-09 |
董事备案 | 丁海,傅文波,廖江军,卢劲松,孙芝云 | 傅文波,廖江军,卢劲松,孙芝云,庄希勤 | 2019-04-09 |
股东变更 | 广州南沙产业投资有限公司 | 广州南沙金融控股有限公司 | 2019-04-09 |
组织机构备案 | 陈丽珊(董事);陈仲凯(监事会主席);丁海(董事兼经理);傅文波(董事);梁薇(监事);廖江军(董事);卢劲松(董事长);郑晖(监事); | 陈仲凯(监事会主席);丁海(董事长);傅文波(董事);梁薇(监事);廖江军(董事);卢劲松(董事);孙芝云(董事);郑晖(监事); | 2018-06-03 |
董事备案 | 陈丽珊(董事);陈仲凯(监事会主席);丁海(董事兼经理);傅文波(董事);梁薇(监事);廖江军(董事);卢劲松(董事长);郑晖(监事); | 陈仲凯(监事会主席);丁海(董事长);傅文波(董事);梁薇(监事);廖江军(董事);卢劲松(董事);孙芝云(董事);郑晖(监事); | 2018-06-03 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-12-28 |
资金数额变更 | 10000.0000(单位:万元) | 20408.2000(单位:万元) | 2017-12-28 |
监事备案 | 陈丽珊,董事,选举,;丁海,董事兼经理,任命,是;傅文波,董事,任命,;廖江军,董事,任命,;卢劲松,董事长,选举,;孙芝云,监事会主席,选举,;吴兴豪,监事,选举,;郑晖,监事,任命,; | 陈丽珊,董事,选举,;陈仲凯,监事会主席,选举,;丁海,董事兼经理,任命,是;傅文波,董事,任命,;梁薇,监事,选举,;廖江军,董事,任命,;卢劲松,董事长,选举,;郑晖,监事,任命,; | 2017-09-14 |
组织机构备案 | 陈丽珊,董事,选举,;丁海,董事兼经理,任命,是;傅文波,董事,任命,;廖江军,董事,任命,;卢劲松,董事长,选举,;孙芝云,监事会主席,选举,;吴兴豪,监事,选举,;郑晖,监事,任命,; | 陈丽珊,董事,选举,;陈仲凯,监事会主席,选举,;丁海,董事兼经理,任命,是;傅文波,董事,任命,;梁薇,监事,选举,;廖江军,董事,任命,;卢劲松,董事长,选举,;郑晖,监事,任命,; | 2017-09-14 |
更多>>视频联播