变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张秀林 | 吕广才 | 2019-02-14 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 黑龙江省绥化农垦红光农场供电局 | 国网黑龙江省绥化农垦红光农场供电局有限公司 | 2019-02-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 红光农场供电局:*%; | 国网黑龙江省电力有限公司:*%; | 2019-02-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张秀林(负责人) | 张秀林(总经理)、吕广才(执行董事)、杨洪波(监事) | 2019-02-14 |
市场主体类型变更 | 全民所有制 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2019-02-14 |
其他事项备案 | 4420 | 无 | 2019-02-14 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2020-10-11 | 长期 | 2019-02-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘其静 | 张秀林 | 2017-12-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘其静 | 张秀林 | 2017-12-07 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 转供电*** | 转供电,架线及设备工程建筑*** | 2016-08-12 |
更多>>视频联播