变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
财务负责人 | 王蓉*** | 董诗旺*** | 2022-07-18 |
联络员备案 | 董诗旺***备案手机:*** | 张建超***备案手机:***(网上办理) | 2022-07-05 |
负责人变更 | 平巍巍 | 夏元康 | 2021-07-05 |
联络员备案 | 唐明武***备案手机:*** | 董诗旺***备案手机:***(网上办理) | 2021-03-22 |
负责人变更 | 刘君 | 平巍巍 | 2019-11-21 |
更多>>视频联播