变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 钱艳斌(董事);秦飞(董事长);王龙(监事);张开辉(董事兼经理); | 钱艳斌(执行董事兼经理);赵超兰(监事); | 2018-02-27 |
董事备案 | 钱艳斌,董事,委派,;秦飞,董事长,委派,;王龙,监事,委派,;张开辉,董事兼经理,选举,是; | 钱艳斌,执行董事兼经理,选举,是;赵超兰,监事,选举,; | 2018-02-27 |
组织机构备案 | 钱艳斌(董事);秦飞(董事长);王龙(监事);张开辉(董事兼经理); | 钱艳斌(执行董事兼经理);赵超兰(监事); | 2018-02-27 |
监事备案 | 钱艳斌,董事,委派,;秦飞,董事长,委派,;王龙,监事,委派,;张开辉,董事兼经理,选举,是; | 钱艳斌,执行董事兼经理,选举,是;赵超兰,监事,选举,; | 2018-02-27 |
经理备案 | 钱艳斌(董事);秦飞(董事长);王龙(监事);张开辉(董事兼经理); | 钱艳斌(执行董事兼经理);赵超兰(监事); | 2018-02-27 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-02-27 |
法定代表人变更 | 张开辉 | 钱艳斌 | 2018-02-27 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2018-02-27 |
监事备案 | 钱艳斌(董事);秦飞(董事长);王龙(监事);张开辉(董事兼经理); | 钱艳斌(执行董事兼经理);赵超兰(监事); | 2018-02-27 |
经理备案 | 钱艳斌,董事,委派,;秦飞,董事长,委派,;王龙,监事,委派,;张开辉,董事兼经理,选举,是; | 钱艳斌,执行董事兼经理,选举,是;赵超兰,监事,选举,; | 2018-02-27 |
股东变更 | 广州迪森热能技术股份有限公司;萍乡市众德金属材料有限公司; | 广州迪森热能技术股份有限公司; | 2018-02-27 |
组织机构备案 | 钱艳斌,董事,委派,;秦飞,董事长,委派,;王龙,监事,委派,;张开辉,董事兼经理,选举,是; | 钱艳斌,执行董事兼经理,选举,是;赵超兰,监事,选举,; | 2018-02-27 |
组织机构备案 | 曹剑飞,董事长,委派,;钱艳斌,董事,委派,;王龙,监事,委派,;张开辉,董事兼经理,选举,是; | 钱艳斌,董事,委派,;秦飞,董事长,委派,;王龙,监事,委派,;张开辉,董事兼经理,选举,是; | 2017-02-10 |
董事备案 | 曹剑飞,董事长,委派,;钱艳斌,董事,委派,;王龙,监事,委派,;张开辉,董事兼经理,选举,是; | 钱艳斌,董事,委派,;秦飞,董事长,委派,;王龙,监事,委派,;张开辉,董事兼经理,选举,是; | 2017-02-10 |
财务负责人 | 财务负责人(变更前) | 金希 | 2016-07-06 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-07-06 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2015-07-28 |
营业期限变更 | 2015-04-20至 | 2015-04-20至2035-04-19 | 2015-07-28 |
更多>>视频联播