变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经营范围 | 投资管理服务;企业管理咨询服务;投资咨询服务;市场营销策划服务; | 项目策划与公关服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业管理;财务咨询;企业总部管理;认证咨询;办公服务;企业形象策划;以自有资金从事投资活动;商业综合体管理服务;企业管理咨询; | 2021-08-17 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区体育西路111号21楼ABCD1自编B10房(本住所限办公用途) | 广州市天河区天河直街30号之一601房(自编16)(仅限办公) | 2021-08-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-08-17 | |
董事备案 | 邓玉林,执行董事兼经理,选举,是;胡淑英,监事,,; | 何清有,,,;洪春晓,执行董事兼经理,选举,是;胡淑英,监事,,; | 2018-06-04 |
组织机构备案 | 邓玉林,执行董事兼经理,选举,是;胡淑英,监事,,; | 洪春晓,执行董事兼经理,选举,是;胡淑英,监事,,; | 2018-06-04 |
董事备案 | 邓玉林(执行董事兼经理);胡淑英(监事); | 何清有;洪春晓(执行董事兼经理);胡淑英(监事); | 2018-06-04 |
经理备案 | 邓玉林(执行董事兼经理);胡淑英(监事); | 洪春晓(执行董事兼经理);胡淑英(监事); | 2018-06-04 |
组织机构备案 | 邓玉林(执行董事兼经理);胡淑英(监事); | 洪春晓(执行董事兼经理);胡淑英(监事); | 2018-06-04 |
法定代表人变更 | 邓玉林 | 洪春晓 | 2018-06-04 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-06-04 |
股东变更 | 邓玉林;胡淑英; | 何清有;胡淑英; | 2018-06-04 |
经理备案 | 邓玉林,执行董事兼经理,选举,是;胡淑英,监事,,; | 洪春晓,执行董事兼经理,选举,;胡淑英,监事,,; | 2018-06-04 |
组织机构备案 | 邓玉林(执行董事兼经理);胡淑英(监事); | 邓玉林(执行董事兼经理);胡淑英(监事); | 2016-02-29 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-02-29 |
组织机构备案 | 邓玉林,执行董事兼经理,,是;胡淑英,监事,,; | 邓玉林,执行董事兼经理,选举,是;胡淑英,监事,,; | 2016-02-29 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2014-08-18 |
具体经营项目申报 | 企业项目策划;企业营销策划;企业管理咨询;投资管理及咨询(股权投资管理、证券期货投资咨询除外)。 | 投资管理服务;企业管理咨询服务;投资咨询服务;市场营销策划服务; | 2014-08-18 |
更多>>视频联播