变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
营业期限变更 | 2013-08-09至2018-07-07 | 2013-08-09至2023-07-07 | 2019-06-24 |
工商登记联络员备案 | 梁剑杭 | 2019-06-24 | |
负责人变更 | 李莉萍 | 曾杰华 | 2019-06-24 |
负责人变更 | 冯依敏 | 李莉萍 | 2017-11-22 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-09-02 |
具体经营项目申报 | 房地产中介服务。 | 房地产中介服务; | 2014-05-14 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2014-05-14 |
更多>>视频联播