变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 周兰辛,时占起,蒋勇刚 | 杨德才,段仲兵,周兰辛,时占起,蒋勇刚 | 2021-12-31 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-12-31 | |
经理备案 | 杨涛 | 2021-12-31 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市南沙区环市大道南2号南沙资讯科技园6号楼101-2房 | 广州市南沙区环市大道南2号之广州南沙资讯科技园之软件楼南302A-11(仅限办公) | 2021-12-31 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-11-02 | |
工商登记联络员备案 | 黄新文 | 邹毓 | 2020-06-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-06-18 | |
董事备案 | 时占起,万水生,王毅 | 时占起,周兰辛,蒋勇刚 | 2020-06-18 |
法定代表人变更 | 王毅 | 蒋勇刚 | 2020-06-18 |
住所(经营场所)变更 | 广州市南沙区金隆路26号507房(仅限办公用途)(JM) | 广州市南沙区环市大道南2号南沙资讯科技园6号楼101-2房 | 2018-08-13 |
法定代表人变更 | 万水生 | 王毅 | 2017-07-05 |
法定代表人变更 | 王毅 | 万水生 | 2016-12-27 |
董事、监事、经理及联合管理委员会委员 | 樊斌、黄建军、时占起、王毅 | 时占起、万水生、王毅、吴景卫 | 2016-12-27 |
投资人(股权)变更 | 域中国际有限公司;中船黄埔文冲船舶有限公司 | 上海船舶研究设计院;域中国际有限公司;中船黄埔文冲船舶有限公司 | 2016-12-27 |
更多>>视频联播