变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
遗失补领 | 遗失补领(变更前) | 遗失补领 | 2017-01-16 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 2017-01-16 |
监事备案 | 杜建波(监事);李基荣(董事长);刘嘉(监事);王登强(监事);王治华(董事);魏雷(董事);肖东文(监事);张山(董事);赵云辉(监事);邹栋(董事); | 揭斌(董事);李基荣(董事);刘嘉(监事);秦海滨(监事会主席);王登强(监事);王治华(董事);魏雷(董事);吴黎明(监事);张山(董事长); | 2017-01-12 |
组织机构备案 | 杜建波,监事,任命,;李基荣,董事长,委派,是;刘嘉,监事,任命,;王登强,监事,任命,;王治华,董事,任命,;魏雷,董事,任命,;肖东文,监事,任命,;张山,董事,任命,;赵云辉,监事,任命,;邹栋,董事,任命,; | 揭斌,董事,任命,;李基荣,董事,任命,;刘嘉,监事,任命,;秦海滨,监事会主席,任命,;王登强,监事,任命,;王治华,董事,任命,;魏雷,董事,任命,;吴黎明,监事,任命,;张山,董事长,任命,是; | 2017-01-12 |
组织机构备案 | 杜建波(监事);李基荣(董事长);刘嘉(监事);王登强(监事);王治华(董事);魏雷(董事);肖东文(监事);张山(董事);赵云辉(监事);邹栋(董事); | 揭斌(董事);李基荣(董事);刘嘉(监事);秦海滨(监事会主席);王登强(监事);王治华(董事);魏雷(董事);吴黎明(监事);张山(董事长); | 2017-01-12 |
董事备案 | 杜建波(监事);李基荣(董事长);刘嘉(监事);王登强(监事);王治华(董事);魏雷(董事);肖东文(监事);张山(董事);赵云辉(监事);邹栋(董事); | 揭斌(董事);李基荣(董事);刘嘉(监事);秦海滨(监事会主席);王登强(监事);王治华(董事);魏雷(董事);吴黎明(监事);张山(董事长); | 2017-01-12 |
董事备案 | 杜建波,监事,任命,;李基荣,董事长,委派,是;刘嘉,监事,任命,;王登强,监事,任命,;王治华,董事,任命,;魏雷,董事,任命,;肖东文,监事,任命,;张山,董事,任命,;赵云辉,监事,任命,;邹栋,董事,任命,; | 揭斌,董事,任命,;李基荣,董事,任命,;刘嘉,监事,任命,;秦海滨,监事会主席,任命,;王登强,监事,任命,;王治华,董事,任命,;魏雷,董事,任命,;吴黎明,监事,任命,;张山,董事长,任命,是; | 2017-01-12 |
监事备案 | 杜建波,监事,任命,;李基荣,董事长,委派,是;刘嘉,监事,任命,;王登强,监事,任命,;王治华,董事,任命,;魏雷,董事,任命,;肖东文,监事,任命,;张山,董事,任命,;赵云辉,监事,任命,;邹栋,董事,任命,; | 揭斌,董事,任命,;李基荣,董事,任命,;刘嘉,监事,任命,;秦海滨,监事会主席,任命,;王登强,监事,任命,;王治华,董事,任命,;魏雷,董事,任命,;吴黎明,监事,任命,;张山,董事长,任命,是; | 2017-01-12 |
法定代表人变更 | 李基荣 | 张山 | 2017-01-11 |
股东变更 | 广州中船黄埔造船有限公司;广州中船龙穴造船有限公司;广州中船远航船坞有限公司; | 广船国际有限公司;广州中船文冲船坞有限公司;中船黄埔文冲船舶有限公司; | 2017-01-11 |
股东名称变更 | 广州中船黄埔造船有限公司;广州中船龙穴造船有限公司;广州中船远航船坞有限公司; | 广船国际有限公司;广州中船文冲船坞有限公司;中船黄埔文冲船舶有限公司; | 2017-01-11 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2015-01-28 |
具体经营项目申报 | 南沙造船工业园区生活设施配套工程建设。物业管理、物业租赁。* | 房地产开发经营;物业管理;房屋租赁; | 2015-01-28 |
更多>>视频联播