变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-12-01 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市黄埔区(高新技术产业开发区)科学城科丰路31号G2栋A100号领引书吧众创空间办公卡座51号 | 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号1021房 | 2021-12-01 |
经理备案 | 杨文光 | 陈粤 | 2020-12-14 |
监事备案 | 赵长多 | 赵长多 | 2020-12-14 |
工商登记联络员备案 | 赵学谦 | 2020-12-14 | |
注册资本(金)变更 | 1111.11万元(人民币) | 3000万元(人民币) | 2020-07-02 |
监事备案 | 杨文光 | 赵长多 | 2020-07-02 |
经理备案 | 李本祥 | 杨文光 | 2020-07-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-07-02 | |
住所(经营场所)变更 | 广州高新技术产业开发区开源大道11号C4栋第一层 | 广州市黄埔区(高新技术产业开发区)科学城科丰路31号G2栋A100号领引书吧众创空间办公卡座51号 | 2020-07-02 |
组织机构备案 | 陈粤(执行董事);李本祥(经理);赵梦实(监事); | 陈粤(执行董事);李本祥(经理);杨文光(监事); | 2018-08-31 |
监事备案 | 陈粤(执行董事);李本祥(经理);赵梦实(监事); | 陈粤(执行董事);李本祥(经理);杨文光(监事); | 2018-08-31 |
股东变更 | 陈粤;程建华;梁华易;王双飞;张颂明; | 陈粤;程建华;力华科技(广州)合伙企业(有限合伙);王双飞;张颂明; | 2018-08-30 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-08-30 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-04-24 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-12-28 |
经理备案 | 陈粤,执行董事兼经理,选举,是;赵梦实,监事,选举,; | 陈粤,执行董事,选举,是;李本祥,经理,选举,;赵梦实,监事,选举,; | 2017-12-28 |
组织机构备案 | 陈粤,执行董事兼经理,选举,是;赵梦实,监事,选举,; | 陈粤,执行董事,选举,是;李本祥,经理,选举,;赵梦实,监事,选举,; | 2017-12-28 |
组织机构备案 | 陈粤,执行董事兼经理,选举,是;赵学谦,监事,选举,; | 陈粤,执行董事兼经理,选举,是;赵梦实,监事,选举,; | 2017-10-19 |
监事备案 | 陈粤,执行董事兼经理,选举,是;赵学谦,监事,选举,; | 陈粤,执行董事兼经理,选举,是;赵梦实,监事,选举,; | 2017-10-19 |
更多>>视频联播