变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-10-21 | ||
其他事项备案 | 其他:时鹏刚;股东:深圳市瀚信资产管理有限公司;监事:孙树卫;其他:邓津;工商联络员:于润;股东:山钢金融控股(深圳)有限公司;总经理:黄振辉;监事:车轰;股东:山东省冶金设计院股份有限公司;其他:胡秋;监事:郑东;其他:辛帅; | 其他董事:邓津;股东:;股东:;监事:孙树卫;其他董事:乔立海;其他董事:毛羽;总经理:邓津;其他董事:唐小兵;股东:;工商联络员:唐彦清;监事:车轰;监事:唐鸣俊; | 2018-08-23 |
章程备案 | 2018-06-12 | 2018-06-28 | 2018-08-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:山东省冶金设计院股份有限公司、出资额:240.000000、出资比例:8.000000;股东名称:山钢金融控股(深圳)有限公司、出资额:1410.000000、出资比例:47.000000;股东名称:深圳市瀚信资产管理有限公司、出资额:1350.000000、出资比例:45.000000; | 股东名称:山钢金融控股(深圳)有限公司、出资额:1410.000000、出资比例:47.000000;股东名称:杭州桑林股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)、出资额:1350.000000、出资比例:45.000000;股东名称:山东省冶金设计院股份有限公司、出资额:240.000000、出资比例:8.000000; | 2018-08-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:时鹏刚;职工监事:孙树卫;总经理:黄振辉;监事:车轰;董事:胡秋;监事:郑东;董事:辛帅;董事:邓津; | 职工监事:孙树卫;董事:邓津;董事:乔立海;董事:毛羽;总经理:邓津;董事:唐小兵;监事:车轰;监事:唐鸣俊; | 2018-08-23 |
章程备案 | 2017-05-08 | 2018-06-12 | 2018-06-27 |
投资管理(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务);创业投资;项目投资;商务咨询;受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务);股权投资咨询;投资咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)。 | 投资管理(不含限制项目) | 2017-05-10 | |
章程备案 | 2017-01-04 | 2017-05-08 | 2017-05-10 |
2017-05-10 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:胡秋;董事:孙佃民;董事:万宪刚;董事:胡秋;董事:周晖; | 董事:邓津;董事:辛帅;董事:时鹏刚;董事:胡秋;总经理:黄振辉; | 2017-05-10 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2017-01-11 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-12-29 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-10-24 |
更多>>视频联播