变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:郝卓庭;监事:赵美华;董事:楼海浪; | 董事:赵美华;监事:刘佳;董事:郝卓庭; | 2018-01-04 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区粤海街道铜鼓路39号大冲国际中心5号楼第4层 | 深圳市南山区沙河街道沙河西路2009号尚美科技大厦1002房 | 2018-01-04 |
章程备案 | 2017-05-15 | 2018-01-02 | 2018-01-04 |
2018-01-04 | |||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市光合天元投资中心(有限合伙)、出资额:23.456800、出资比例:19.000000;股东名称:唐瑞泽、出资额:100.000000、出资比例:81.000000; | 股东名称:深圳市美擎伙伴咨询中心(有限合伙)、出资额:12.345700、出资比例:10.000000;股东名称:唐瑞泽、出资额:70.000000、出资比例:56.700000;股东名称:深圳市光合天元投资中心(有限合伙)、出资额:41.111100、出资比例:33.300000; | 2017-12-13 |
其他事项备案 | 2017-12-13 | ||
章程备案 | 2016-09-21 | 2017-05-15 | 2017-05-27 |
其他事项备案 | 2017-05-27 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:刘晓楠;董事:姜月娟; | 董事:郝卓庭;董事:楼海浪; | 2017-05-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:刘晓楠、出资额:30.000000、出资比例:24.300000;股东名称:深圳市光合天元投资中心(有限合伙)、出资额:23.456800、出资比例:19.000000;股东名称:唐瑞泽、出资额:70.000000、出资比例:56.700000; | 股东名称:深圳市光合天元投资中心(有限合伙)、出资额:23.456800、出资比例:19.000000;股东名称:唐瑞泽、出资额:100.000000、出资比例:81.000000; | 2017-05-27 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100 | 123.4568 | 2016-09-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:唐瑞泽;总经理:唐瑞泽;监事:刘晓楠; | 董事:姜月娟;董事长:唐瑞泽;董事:刘晓楠;监事:赵美华;总经理:唐瑞泽; | 2016-09-29 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-09-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:唐瑞泽、出资额:70.000000、出资比例:70.000000;股东名称:刘晓楠、出资额:30.000000、出资比例:30.000000; | 股东名称:刘晓楠、出资额:30.000000、出资比例:24.300000;股东名称:深圳市光合天元投资中心(有限合伙)、出资额:23.456800、出资比例:19.000000;股东名称:唐瑞泽、出资额:70.000000、出资比例:56.700000; | 2016-09-29 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区中心区深南大道附道与民田路交汇处兴业银行大厦403、404、405、406、407 | 深圳市南山区粤海街道铜鼓路39号大冲国际中心5号楼第4层 | 2016-08-29 |
其他事项备案 | 91440300311734562P | 2016-08-29 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:臧捷;执行董事:臧捷;监事:唐瑞泽; | 总经理:唐瑞泽;监事:刘晓楠;执行董事:唐瑞泽; | 2015-06-09 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区新洲路东国际商会大厦B座607-09单元 | 深圳市福田区中心区深南大道附道与民田路交汇处兴业银行大厦403、404、405、406、407 | 2015-06-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:唐瑞泽、出资额:50.000000、出资比例:50.000000;股东名称:臧捷、出资额:30.000000、出资比例:30.000000;股东名称:刘晓楠、出资额:20.000000、出资比例:20.000000; | 股东名称:唐瑞泽、出资额:70.000000、出资比例:70.000000;股东名称:刘晓楠、出资额:30.000000、出资比例:30.000000; | 2015-06-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:臧捷;董事长:臧捷;股东:刘晓楠;股东:唐瑞泽;监事:唐瑞泽;股东:臧捷;总经理:臧捷; | 法定代表人:唐瑞泽;股东:刘晓楠;监事:刘晓楠;董事长:唐瑞泽;股东:唐瑞泽;总经理:唐瑞泽; | 2015-06-09 |
更多>>视频联播