变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2018-12-17 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2010-01-25,2020-01-25,10 | 2010-01-25,2050-01-25, | 2019-11-12 |
2019-11-12 | |||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区福田街道金田路3088号中洲大厦3605室 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3701E单元 | 2018-12-19 |
章程备案 | 2017-03-09 | 2018-12-17 | 2018-12-19 |
2018-12-19 | |||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:申成文;总经理:申成文;法定代表人:申成文; | 董事长:谌夫琦;法定代表人:谌夫琦;总经理:谌夫琦; | 2017-09-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:申成文;总经理:申成文; | 执行董事:谌夫琦;总经理:谌夫琦; | 2017-09-13 |
章程备案 | 1900-01-01 | 2017-03-09 | 2017-03-13 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区深南中路中信城市广场办公楼第17层1704室 | 深圳市福田区福田街道金田路3088号中洲大厦3605室 | 2017-03-13 |
2017-03-13 | |||
其他事项备案 | 91440300550311655Y | 2017-03-13 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:申成文;总经理:郑爽;监事:郑晓光; | 执行董事:申成文;监事:郑晓光;总经理:申成文; | 2016-04-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:黄少雄;监事:郭文;总经理:郑爽;董事长:黄少雄; | 法定代表人:申成文;总经理:郑爽;监事:郑晓光;董事长:申成文; | 2014-07-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:郭文;执行董事:黄少雄;总经理:郑爽; | 总经理:郑爽;监事:郑晓光;执行董事:申成文; | 2014-07-23 |
更多>>视频联播