变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 崔跃峰 | 崔瑞乾 | 2021-11-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡永张洪波 | 胡永张福强 | 2020-11-06 |
地址变更 | 四川省成都市双流区协和街道万顺路二段370号 | 四川省成都市双流区怡心街道万顺路二段370号 | 2020-08-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 潘心明,董事崔跃峰,董事长兼总经理 | 潘心明,董事崔跃峰,董事长兼总经理刘嘉殷,董事 | 2017-09-11 |
更多>>视频联播