变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 项春 | 张亚军 | 2021-04-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 项春 | 张亚军 | 2021-04-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 叶朝雷 | 项春 | 2020-07-14 |
联络员备案 | 刘莉玲 | 李建新 | 2019-08-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李海滨 | 宁薇薇 | 2018-10-17 |
更多>>视频联播