变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭涛董迁 | 郑媛王玮 | 2021-05-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵鸿海陈序平刘嘉殷 | 刘琼金贤孔陈序平 | 2021-05-31 |
章程修正案备案 | 无 | ;2020-11-20 | 2020-12-17 |
地址变更 | 成都市武侯区晋吉南路59、117号1栋1单元9层927号 | 成都市武侯区晋阳路363号7栋6楼1号 | 2020-12-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 雷莛,监事;陈序平,董事长兼总经理;卢华云,董事;刘嘉殷,董事;郭涛,监事; | 郭涛,监事;刘嘉殷,董事;陈序平,董事长兼总经理;赵鸿海,董事;董迁,监事; | 2019-10-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭涛,监事 | 郭涛,监事杨洋,监事 | 2017-06-30 |
法定代表人变更 | 王光建 | 陈序平 | 2017-03-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | / | 2017-03-30 |
其他事项备案 | 500 | 91000 | 2017-03-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王光建,董事长兼总经理卢华云,董事 | 王光建,董事长兼总经理卢华云,董事王宏,董事 | 2016-10-25 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 成都佳逊投资有限公司; | 成都佳逊投资有限公司;深圳安创投资管理有限公司; | 2016-10-25 |
市场主体类型变更 | 1153 | 1190 | 2016-10-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 袁刚,监事 | 袁刚,监事郭涛,监事 | 2016-10-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2016-03-28 | ||
清算组备案 | 2016-03-28 | ||
其他事项备案 | 王君梅,*** | 2016-03-28 | |
其他事项备案 | 2016-03-28 |
更多>>视频联播