变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人(股权)备案 | 企业名称:杭州富阳城市建设投资集团有限公司;出资额:*****万;百分比:***%; | 企业名称:杭州市水务集团有限公司;出资额:*****万;百分比:**%;企业名称:杭州富阳城市建设投资集团有限公司;出资额:*****万;百分比:**%; | 2021-04-26 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2021-04-26 |
法定代表人变更 | 林华为 | 李进 | 2021-04-26 |
高级管理人员备案 | 姓名:倪治军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:叶芬;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:周超;证件号码:******************;职位:董事;姓名:巴小萍;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:张永生;证件号码:******************;职位:监事;姓名:林华为;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:林华为;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:胡敏杰;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蔡军华;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:巴小萍;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张永生;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李进;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:林华为;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:胡敏杰;证件号码:******************;职位:董事;姓名:董韦华;证件号码:******************;职位:监事;姓名:金炬华;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:黄卫;证件号码:******************;职位:董事; | 2021-04-26 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2020-08-18 |
经营期限(营业期限)变更 | 营业期限至:2038-12-24 | 营业期限至:营业期限至:长期 | 2020-08-18 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:杭州富阳城市建设投资集团有限公司;出资额:*****万;百分比:**%;企业名称:国开发展基金有限公司;出资额:****万;百分比:**%; | 企业名称:杭州富阳城市建设投资集团有限公司;出资额:*****万;百分比:***%; | 2020-08-18 |
高级管理人员备案 | 姓名:何一枫;证件号码:******************;职位:董事;姓名:叶芬;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:巴小萍;证件号码:******************;职位:董事;姓名:曹雨农;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:林华为;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:林华为;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:汪燕;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王雷钧;证件号码:******************;职位:监事;姓名:胡金辉;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:倪治军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:叶芬;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:周超;证件号码:******************;职位:董事;姓名:巴小萍;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:张永生;证件号码:******************;职位:监事;姓名:林华为;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:林华为;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:胡敏杰;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蔡军华;证件号码:******************;职位:董事; | 2020-08-18 |
高级管理人员备案 | 姓名:何一枫;证件号码:******************;职位:董事姓名:何琳;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:巴小萍;证件号码:******************;职位:监事姓名:曹雨农;证件号码:******************;职位:董事长姓名:林华为;证件号码:******************;职位:董事姓名:汪燕;证件号码:******************;职位:监事姓名:胡金辉;证件号码:******************;职位:董事姓名:顾良;证件号码:******************;职位:监事会主席 | 姓名:何一枫;证件号码:******************;职位:董事姓名:叶芬;证件号码:******************;职位:监事会主席姓名:巴小萍;证件号码:******************;职位:董事姓名:曹雨农;证件号码:******************;职位:董事长姓名:林华为;证件号码:******************;职位:副董事长姓名:林华为;证件号码:******************;职位:总经理姓名:汪燕;证件号码:******************;职位:监事姓名:王雷钧;证件号码:******************;职位:监事姓名:胡金辉;证件号码:******************;职位:董事 | 2018-11-09 |
住所变更 | 杭州富阳区富春街道西堤南路***号 | 浙江省杭州市富阳区富春街道天河路***号 | 2018-11-09 |
更多>>视频联播