变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
2019-10-10 | |||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市宝安区新安街道七十一区D栋厂房3层A | 深圳市宝安区新安街道兴东社区71区教育工业大厦601 | 2019-10-10 |
章程备案 | 2018-01-03 | 2019-09-27 | 2019-10-10 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市宝安区新安街道七十一区D栋厂房1-5层 | 深圳市宝安区新安街道七十一区D栋厂房3层A | 2018-01-05 |
新能源汽车充换电站建设与运营。 | 新能源汽车充换电站建设与运营;LED显示屏、LED照明灯具(路灯、隧道灯及室内外照明灯具)、LED光电产品、LED器件、电气设备、自动化控制设备的生产。 | 2018-01-05 | |
LED显示屏、LED照明灯具、LED器件、电气设备、自动化控制设备的销售、生产;智能交通、计算机软件、物联网系统及产品的研发和销售;新能源汽车充放电设备及相关产品的研发和销售;电脑电视一体机、液晶显示设备、电子产品、通讯设备的技术开发及销售;多媒体信息发布及管理系统方案、互联网信息技术软件的开发、服务及销售;包括提供以上产品相关技术服务、安装施工及售后服务等;经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。 | LED显示屏、LED照明灯具(路灯、隧道灯及室内外照明灯具)、LED光电产品、LED器件、电气设备、自动化控制设备的销售、技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;智能交通、计算机软件、物联网系统及产品的研发和销售;新能源汽车充放电设备及相关产品的研发和销售;电脑电视一体机、液晶显示设备、电子产品、通讯设备的技术开发及销售;多媒体信息发布及管理系统方案、互联网信息技术软件的开发、服务及销售;包括提供以上产品相关技术服务、安装施工及售后服务等;经营进出口业务;自有房屋租赁、物业管理(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。 | 2018-01-05 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2018-01-05 | ||
章程备案 | 2017-09-29 | 2018-01-03 | 2018-01-05 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5100 | 5300 | 2017-09-30 |
章程备案 | 2017-06-13 | 2017-09-29 | 2017-09-30 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3000 | 5100 | 2017-06-29 |
章程备案 | 2016-06-14 | 2017-06-13 | 2017-06-29 |
其他事项备案 | 2016-06-15 | ||
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-06-15 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:深宝环水批[2012]605764号; | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:深宝环水批[2012]605764号;审批文件名称:新能源汽车充换电站建设与运营。、审批文件号:无; | 2016-06-15 |
经营范围变更(含业务范围变更) | LED显示屏、LED照明灯具、LED器件、电气设备、自动化控制设备的销售、生产;智能交通、计算机软件的研发、销售;经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。^ | LED显示屏、LED照明灯具、LED器件、电气设备、自动化控制设备的销售、生产;智能交通、计算机软件、物联网系统及产品的研发和销售;新能源汽车充放电设备及相关产品的研发和销售;电脑电视一体机、液晶显示设备、电子产品、通讯设备的技术开发及销售;多媒体信息发布及管理系统方案、互联网信息技术软件的开发、服务及销售;包括提供以上产品相关技术服务、安装施工及售后服务等;经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。^新能源汽车充换电站建设与运营。 | 2016-06-15 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-09-15 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2010-09-01,2030-09-01 | 2010-09-01,5000-01-01 | 2015-09-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:王云峰;总经理:王云峰;监事:樊胜波;董事:金春辉;董事:乔昕;董事:袁明;董事:聂慧莹; | 董事:乔昕;董事:金春辉;总经理:王云峰;董事:袁明;监事:吴光洋;监事:曹平志;董事:聂慧莹;董事长:王云峰;监事:樊胜波; | 2015-09-15 |
其他事项备案 | 91440300561506810G | 2015-09-15 |
更多>>视频联播