变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名:刘炎平;证件号码:******************;职位:董事;姓名:吴沫;证件号码:******************;职位:监事;姓名:姜韬;证件号码:******************;职位:董事;姓名:孙全林;证件号码:******************;职位:董事;姓名:孙琴琴;证件号码:******************;职位:董事;姓名:席宏伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张旭忠;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:沈强;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王强;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:胡永;证件号码:******************;职位:监事;姓名:蔡亮;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:刘炎平;证件号码:******************;职位:董事;姓名:姜韬;证件号码:******************;职位:董事;姓名:孙全林;证件号码:******************;职位:董事;姓名:孙琴琴;证件号码:******************;职位:董事;姓名:席宏伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张旭忠;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:沈强;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王强;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:王淑芳;证件号码:******************;职位:监事;姓名:胡永;证件号码:******************;职位:监事;姓名:蔡亮;证件号码:******************;职位:董事; | 2020-08-10 |
高级管理人员备案 | 姓名:刘炎平;证件号码:******************;职位:董事;姓名:吴沫;证件号码:******************;职位:监事;姓名:姜韬;证件号码:******************;职位:董事;姓名:孙全林;证件号码:******************;职位:董事;姓名:孙琴琴;证件号码:******************;职位:董事;姓名:席宏伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:康家东;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:张旭忠;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:沈强;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蔡亮;证件号码:******************;职位:董事;姓名:郭涛;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:刘炎平;证件号码:******************;职位:董事;姓名:吴沫;证件号码:******************;职位:监事;姓名:姜韬;证件号码:******************;职位:董事;姓名:孙全林;证件号码:******************;职位:董事;姓名:孙琴琴;证件号码:******************;职位:董事;姓名:席宏伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张旭忠;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:沈强;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王强;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:胡永;证件号码:******************;职位:监事;姓名:蔡亮;证件号码:******************;职位:董事; | 2020-05-22 |
高级管理人员备案 | 姓名:吴沫;证件号码:******************;职位:监事姓名:姜韬;证件号码:******************;职位:董事姓名:孙全林;证件号码:******************;职位:董事姓名:孙琴琴;证件号码:******************;职位:董事姓名:席宏伟;证件号码:******************;职位:董事姓名:张旭忠;证件号码:******************;职位:董事长姓名:杜宏;证件号码:******************;职位:董事姓名:沈宗荣;证件号码:******************;职位:董事姓名:沈锋明;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:蔡亮;证件号码:******************;职位:董事姓名:郭涛;证件号码:******************;职位:监事 | 姓名:刘炎平;证件号码:******************;职位:董事姓名:吴沫;证件号码:******************;职位:监事姓名:姜韬;证件号码:******************;职位:董事姓名:孙全林;证件号码:******************;职位:董事姓名:孙琴琴;证件号码:******************;职位:董事姓名:席宏伟;证件号码:******************;职位:董事姓名:康家东;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:张旭忠;证件号码:******************;职位:董事长姓名:沈强;证件号码:******************;职位:董事姓名:蔡亮;证件号码:******************;职位:董事姓名:郭涛;证件号码:******************;职位:监事 | 2019-06-14 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:杭州金置投资咨询有限公司;出资额:*****万;百分比:**%企业名称:北京北辰地产集团有限公司;出资额:*****万;百分比:**%企业名称:杭州威新房地产开发有限公司;出资额:*****万;百分比:**.*%企业名称:深圳安创投资管理有限公司;出资额:*****万;百分比:**%企业名称:嘉兴稳投一号投资合伙企业(有限合伙);出资额:***万;百分比:*.*% | 企业名称:杭州金置投资咨询有限公司;出资额:*****万;百分比:**%企业名称:北京北辰地产集团有限公司;出资额:*****万;百分比:**%企业名称:杭州威新房地产开发有限公司;出资额:*****万;百分比:**%企业名称:深圳安创投资管理有限公司;出资额:*****万;百分比:**% | 2019-06-14 |
高级管理人员备案 | 姓名:孙全林;证件号码:******************;职位:董事姓名:孙琴琴;证件号码:******************;职位:董事姓名:席宏伟;证件号码:******************;职位:监事姓名:张旭忠;证件号码:******************;职位:董事长姓名:杜宏;证件号码:******************;职位:董事姓名:沈宗荣;证件号码:******************;职位:董事姓名:沈锋明;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:秦鸣;证件号码:******************;职位:董事姓名:蔡亮;证件号码:******************;职位:董事姓名:郭涛;证件号码:******************;职位:监事姓名:黄亮;证件号码:******************;职位:董事 | 姓名:吴沫;证件号码:******************;职位:监事姓名:姜韬;证件号码:******************;职位:董事姓名:孙全林;证件号码:******************;职位:董事姓名:孙琴琴;证件号码:******************;职位:董事姓名:席宏伟;证件号码:******************;职位:董事姓名:张旭忠;证件号码:******************;职位:董事长姓名:杜宏;证件号码:******************;职位:董事姓名:沈宗荣;证件号码:******************;职位:董事姓名:沈锋明;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:蔡亮;证件号码:******************;职位:董事姓名:郭涛;证件号码:******************;职位:监事 | 2018-04-09 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:宁波市鄞州大腾企业管理咨询有限公司;出资额:*****万;百分比:**%企业名称:杭州威新房地产开发有限公司;出资额:*****万;百分比:**%企业名称:杭州威杰投资咨询有限公司;出资额:*****万;百分比:**%企业名称:杭州金置投资咨询有限公司;出资额:*****万;百分比:**% | 企业名称:嘉兴稳投一号投资合伙企业(有限合伙);出资额:***万;百分比:*.*%企业名称:深圳安创投资管理有限公司;出资额:*****万;百分比:**%企业名称:杭州威新房地产开发有限公司;出资额:*****万;百分比:**.*%企业名称:北京北辰地产集团有限公司;出资额:*****万;百分比:**%企业名称:杭州金置投资咨询有限公司;出资额:*****万;百分比:**% | 2017-11-02 |
高级管理人员备案 | 姓名:吴立平;证件号码:******************;职位:董事姓名:唐文;证件号码:******************;职位:董事姓名:席宏伟;证件号码:******************;职位:监事姓名:张旭忠;证件号码:******************;职位:董事长姓名:杜宏;证件号码:******************;职位:董事姓名:沈宗荣;证件号码:******************;职位:董事姓名:沈锋明;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:秦鸣;证件号码:******************;职位:董事姓名:蔡亮;证件号码:******************;职位:董事姓名:郭涛;证件号码:******************;职位:监事姓名:黄亮;证件号码:******************;职位:董事 | 姓名:孙全林;证件号码:******************;职位:董事姓名:孙琴琴;证件号码:******************;职位:董事姓名:席宏伟;证件号码:******************;职位:监事姓名:张旭忠;证件号码:******************;职位:董事长姓名:杜宏;证件号码:******************;职位:董事姓名:沈宗荣;证件号码:******************;职位:董事姓名:沈锋明;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:秦鸣;证件号码:******************;职位:董事姓名:蔡亮;证件号码:******************;职位:董事姓名:郭涛;证件号码:******************;职位:监事姓名:黄亮;证件号码:******************;职位:董事 | 2017-11-02 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:宁波市鄞州大腾企业管理咨询有限公司;出资额:****万;百分比:**%企业名称:杭州威新房地产开发有限公司;出资额:****万;百分比:**%企业名称:杭州威杰投资咨询有限公司;出资额:****万;百分比:**%企业名称:杭州金置投资咨询有限公司;出资额:****万;百分比:**% | 企业名称:宁波市鄞州大腾企业管理咨询有限公司;出资额:*****万;百分比:**%企业名称:杭州威新房地产开发有限公司;出资额:*****万;百分比:**%企业名称:杭州威杰投资咨询有限公司;出资额:*****万;百分比:**%企业名称:杭州金置投资咨询有限公司;出资额:*****万;百分比:**% | 2017-06-21 |
出资日期备案 | 企业名称:宁波市鄞州大腾企业管理咨询有限公司;出资日期:企业名称:杭州威新房地产开发有限公司;出资日期:企业名称:杭州威杰投资咨询有限公司;出资日期:企业名称:杭州金置投资咨询有限公司;出资日期: | 企业名称:宁波市鄞州大腾企业管理咨询有限公司;出资日期:2017-06-30企业名称:杭州威新房地产开发有限公司;出资日期:2017-06-30企业名称:杭州威杰投资咨询有限公司;出资日期:2017-06-30企业名称:杭州金置投资咨询有限公司;出资日期:2017-06-30 | 2017-06-21 |
注册资本(金)变更 | ***** | ***** | 2017-06-21 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人):沈锋明;组织机构:白玉臣职务:董事;范勇华职务:董事;毛金龙职务:董事;沈锋明职务:董事长兼总经理;王乐职务:董事;赵岁朋职务:监事; | 法定代表人(负责人):张旭忠;组织机构:蔡亮职务:董事;杜宏职务:董事;郭涛职务:监事;黄亮职务:董事;秦鸣职务:董事;沈锋明职务:董事兼总经理;沈宗荣职务:董事;唐文职务:董事;吴立平职务:董事;席宏伟职务:监事;张旭忠职务:董事长; | 2016-11-28 |
更多>>视频联播