变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人 | 郭庆芬 | 李权霖 | 2020-04-07 |
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品(许可证有效期限至2018年2月9日。各营业部在从事上述证券资产管理业务、证券承销与保荐业务时,应仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资有关的财务顾问;证券承销与;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品(各营业部在从事上述证券资产管理业务、证券承销与保荐业务时,应仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-03-05 |
负责人 | 赵红丽 | 郭小琪 | 2017-01-12 |
更多>>视频联播