变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 汪镇天 | 王成文 | 2019-11-06 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 芜湖市镜湖区汇金广场B601 | 芜湖市鸠江区皖江财富广场A2座1003室 | 2018-07-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 赵见红 | 汪镇天 | 2018-01-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王振芝 | 赵见红 | 2017-01-19 |
更多>>视频联播