变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
组织机构备案 | 曹鑫,董事长,选举,;崔泽富,董事,选举,;杜书升,董事,选举,;黄强,董事,选举,;李劲,副董事长,选举,;李九萍,监事,选举,;李文锋,董事兼经理,选举,是; | 曹溪,董事长,选举,;崔泽富,董事,选举,;杜书升,董事,选举,;黄强,董事,选举,;李劲,副董事长,选举,;李九萍,监事,选举,;李文锋,董事兼经理,选举,是; | 2017-10-18 |
董事备案 | 曹鑫,董事长,选举,;崔泽富,董事,选举,;杜书升,董事,选举,;黄强,董事,选举,;李劲,副董事长,选举,;李九萍,监事,选举,;李文锋,董事兼经理,选举,是; | 曹溪,董事长,选举,;崔泽富,董事,选举,;杜书升,董事,选举,;黄强,董事,选举,;李劲,副董事长,选举,;李九萍,监事,选举,;李文锋,董事兼经理,选举,是;李杨侨,,,; | 2017-10-18 |
名称变更 | 广州树华环保设备有限公司 | 广东树华智慧环保系统有限公司 | 2017-05-22 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-05-22 |
具体经营项目申报 | 塑料包装箱及容器制造;环境保护专用设备制造;降解塑料制品制造;水污染治理;市政设施管理;城乡市容管理;环保技术推广服务;电子设备回收技术咨询服务;环保设备批发;清洁用品批发;塑料制品批发;汽车销售;五金产品批发;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);软件开发;信息技术咨询服务;游戏软件设计制作;固体废物治理;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务; | 固体废物治理;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;环境科学技术研究服务;环保技术开发服务;环保技术推广服务;机器人系统技术服务;生产专用车辆制造;连续搬运设备制造;物料搬运设备零部件制造;环境保护专用设备制造;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);市政设施管理;城乡市容管理;塑料包装箱及容器制造;降解塑料制品制造;汽车销售;五金产品批发;通讯设备及配套设备批发;环保设备批发;清洁用品批发;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外); | 2017-05-22 |
主营项目类别 | 批发业 | 研究和试验发展 | 2017-05-22 |
组织机构备案 | 曹鑫,董事长,选举,;崔泽富,董事,选举,;杜书升,董事,选举,;李劲,副董事长,选举,;李九萍,监事,选举,;李文锋,董事兼经理,选举,是; | 曹鑫,董事长,选举,;崔泽富,董事,选举,;杜书升,董事,选举,;黄强,董事,选举,;李劲,副董事长,选举,;李九萍,监事,选举,;李文锋,董事兼经理,选举,是; | 2016-07-07 |
股东名称变更 | 广东中设正泰科技股份有限公司;李劲;李文锋;李杨侨; | 广东中设智控科技股份有限公司;李劲;李文锋;李杨侨; | 2016-07-07 |
董事备案 | 曹鑫,董事长,选举,;崔泽富,董事,选举,;杜书升,董事,选举,;李劲,副董事长,选举,;李九萍,监事,选举,;李文锋,董事兼经理,选举,是; | 曹鑫,董事长,选举,;崔泽富,董事,选举,;杜书升,董事,选举,;黄强,董事,选举,;李劲,副董事长,选举,;李九萍,监事,选举,;李文锋,董事兼经理,选举,是;李杨侨,,,; | 2016-07-07 |
组织机构备案 | 李劲,执行董事,选举,;李文锋,经理,选举,是;曾丽欢,监事,选举,; | 曹鑫,董事长,选举,;崔泽富,董事,选举,;杜书升,董事,选举,;李劲,副董事长,选举,;李九萍,监事,选举,;李文锋,董事兼经理,选举,是; | 2016-04-08 |
董事备案 | 李劲,执行董事,选举,;李文锋,经理,选举,是;曾丽欢,监事,选举,; | 曹鑫,董事长,选举,;崔泽富,董事,选举,;杜书升,董事,选举,;李劲,执行董事,选举,;李劲,副董事长,选举,;李九萍,监事,选举,;李文锋,董事兼经理,选举,是;李杨侨,,,; | 2016-04-08 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2016-04-08 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2015-09-15 |
董事备案 | 李劲,监事,选举,;李文锋,执行董事兼经理,选举,是; | 李劲,执行董事,选举,;李文锋,经理,选举,是;李杨侨,,,;曾丽欢,监事,选举,; | 2015-09-15 |
组织机构备案 | 李劲,监事,选举,;李文锋,执行董事兼经理,选举,是; | 李劲,执行董事,选举,;李文锋,经理,选举,是;曾丽欢,监事,选举,; | 2015-09-15 |
监事备案 | 李劲,监事,选举,;李文锋,执行董事兼经理,选举,是; | 李劲,执行董事,选举,;李文锋,经理,选举,是;曾丽欢,监事,选举,; | 2015-09-15 |
更多>>视频联播