变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 丁国民,宋军,杜陵,林世昌,林涛,林琳,梁硕 | 丁杰,丁国民,宋军,杜陵,林世昌,林涛,林琳 | 2021-10-09 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-10-09 | |
遗失补领 | 遗失补领 | 2021-10-09 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市增城区朱村街朱村碧桂园城市花园花岸苑八街10号307房 | 广州市增城区朱村街朱村大道西110号 | 2021-10-09 |
股东名称变更 | 广州市建设投资发展有限公司,广州东进景瑞城市投资发展有限公司,广州市碧发科技投资有限公司 | 广州市建设投资发展有限公司,广州市增城区产业投资集团有限公司,广州市碧发科技投资有限公司 | 2021-10-09 |
董事备案 | 丁国民,杜陵,桂玲,梁硕,林世昌,林涛,宋军 | 丁国民,杜陵,梁硕,林世昌,林涛,宋军,林琳 | 2020-06-24 |
监事备案 | 陈汉昌,吕杨,彭兴国 | 陈汉昌,彭兴国,曾翔 | 2020-06-24 |
董事备案 | 丁国民,杜陵,桂玲,林世昌,林涛,宋军,张学 | 丁国民,杜陵,桂玲,林世昌,林涛,宋军,梁硕 | 2019-10-24 |
监事备案 | 谷立英,刘敏,彭兴国 | 吕杨,陈汉昌,彭兴国 | 2019-02-27 |
董事备案 | 丁国民(董事兼经理);杜陵(董事);谷立英(监事会主席);桂玲(董事);梁硕(董事);林世昌(董事长);林涛(董事);刘敏(监事);彭兴国(监事);宋军(董事); | 丁国民(董事兼经理);杜陵(董事);谷立英(监事会主席);桂玲(董事);林世昌(董事长);林涛(董事);刘敏(监事);彭兴国(监事);宋军(董事);张学(董事); | 2018-04-10 |
董事备案 | 丁国民,董事兼经理,选举,是;杜陵,董事,选举,;谷立英,监事会主席,选举,;桂玲,董事,选举,;梁硕,董事,选举,;林世昌,董事长,选举,;林涛,董事,选举,;刘敏,监事,选举,;彭兴国,监事,选举,;宋军,董事,选举,; | 丁国民,董事兼经理,选举,是;杜陵,董事,选举,;谷立英,监事会主席,选举,;桂玲,董事,选举,;林世昌,董事长,选举,;林涛,董事,选举,;刘敏,监事,选举,;彭兴国,监事,选举,;宋军,董事,选举,;张学,董事,聘用,; | 2018-04-10 |
组织机构备案 | 丁国民(董事兼经理);杜陵(董事);谷立英(监事会主席);桂玲(董事);梁硕(董事);林世昌(董事长);林涛(董事);刘敏(监事);彭兴国(监事);宋军(董事); | 丁国民(董事兼经理);杜陵(董事);谷立英(监事会主席);桂玲(董事);林世昌(董事长);林涛(董事);刘敏(监事);彭兴国(监事);宋军(董事);张学(董事); | 2018-04-10 |
组织机构备案 | 丁国民,董事兼经理,选举,是;杜陵,董事,选举,;谷立英,监事会主席,选举,;桂玲,董事,选举,;梁硕,董事,选举,;林世昌,董事长,选举,;林涛,董事,选举,;刘敏,监事,选举,;彭兴国,监事,选举,;宋军,董事,选举,; | 丁国民,董事兼经理,选举,是;杜陵,董事,选举,;谷立英,监事会主席,选举,;桂玲,董事,选举,;林世昌,董事长,选举,;林涛,董事,选举,;刘敏,监事,选举,;彭兴国,监事,选举,;宋军,董事,选举,;张学,董事,聘用,; | 2018-04-10 |
更多>>视频联播