变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
住所(经营场所)变更 | 广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场(北塔)12层 | 广州市海珠区阅江中路832号4501、4502、4503、4504、4505、4506、4507、4508、4509、4510、4601、4602、4603、4604、4605、4606、4607、4608、4609、4610室 | 2021-09-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-09-30 | |
董事备案 | 陈冬桔,黄海,李丹杨,杨海燕,张亮 | 黄海,李丹杨,杨海燕,吴定金,胡在新 | 2020-07-06 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-07-06 | |
法定代表人变更 | 陈冬桔 | 胡在新 | 2020-07-06 |
股东变更 | 保利房地产(集团)股份有限公司; | 合富辉煌(中国)房地产顾问有限公司; | 2018-09-03 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-09-03 |
董事备案 | 何军(董事);胡在新(董事长);黄海(董事);李丹杨(董事兼经理);宁大芮(监事);张亮(董事); | 陈冬桔(董事长);黄海(董事);李丹杨(董事兼经理);梁嘉怡(监事);杨海燕(董事);张亮(董事); | 2018-09-03 |
法定代表人变更 | 胡在新 | 陈冬桔 | 2018-09-03 |
组织机构备案 | 何军(董事);胡在新(董事长);黄海(董事);李丹杨(董事兼经理);宁大芮(监事);张亮(董事); | 陈冬桔(董事长);黄海(董事);李丹杨(董事兼经理);梁嘉怡(监事);杨海燕(董事);张亮(董事); | 2018-09-03 |
监事备案 | 何军(董事);胡在新(董事长);黄海(董事);李丹杨(董事兼经理);宁大芮(监事);张亮(董事); | 陈冬桔(董事长);黄海(董事);李丹杨(董事兼经理);梁嘉怡(监事);杨海燕(董事);张亮(董事); | 2018-09-03 |
董事备案 | 何智韬(董事);胡在新(董事长);黄海(董事);李丹杨(董事兼经理);刘忱(董事);宁大芮(监事); | 何军(董事);胡在新(董事长);黄海(董事);李丹杨(董事兼经理);宁大芮(监事);张亮(董事); | 2017-04-11 |
组织机构备案 | 何智韬,董事,委派,;胡在新,董事长,委派,是;黄海,董事,委派,;李丹杨,董事兼经理,选举,;刘忱,董事,委派,;宁大芮,监事,委派,; | 何军,董事,选举,;胡在新,董事长,委派,是;黄海,董事,委派,;李丹杨,董事兼经理,选举,;宁大芮,监事,委派,;张亮,董事,选举,; | 2017-04-11 |
董事备案 | 何智韬,董事,委派,;胡在新,董事长,委派,是;黄海,董事,委派,;李丹杨,董事兼经理,选举,;刘忱,董事,委派,;宁大芮,监事,委派,; | 何军,董事,选举,;胡在新,董事长,委派,是;黄海,董事,委派,;李丹杨,董事兼经理,选举,;宁大芮,监事,委派,;张亮,董事,选举,; | 2017-04-11 |
组织机构备案 | 何智韬(董事);胡在新(董事长);黄海(董事);李丹杨(董事兼经理);刘忱(董事);宁大芮(监事); | 何军(董事);胡在新(董事长);黄海(董事);李丹杨(董事兼经理);宁大芮(监事);张亮(董事); | 2017-04-11 |
主营项目类别 | 房地产业 | 商务服务业 | 2016-01-25 |
名称变更 | 广州保利地产代理有限公司 | 保利地产投资顾问有限公司 | 2016-01-25 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-01-25 |
具体经营项目申报 | 房地产中介服务;房地产咨询服务;广告业; | 投资咨询服务;房地产中介服务;房地产咨询服务;广告业;物业管理;资产管理(不含许可审批项目); | 2016-01-25 |
组织机构备案 | 高爱东,董事兼经理,委派,;何智韬,董事,委派,;胡在新,董事长,委派,是;刘慧妍,监事,委派,;余英,董事,委派,; | 何智韬,董事,委派,;胡在新,董事长,委派,是;黄海,董事,委派,;李丹杨,董事兼经理,选举,;刘忱,董事,委派,;宁大芮,监事,委派,; | 2015-07-22 |
更多>>视频联播